Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Cosimo Giuseppe Sgobio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Cosimo Giuseppe Sgobio
Nasce a Montemesola (Taranto) il 26 marzo 1947
Maturita' magistrale; funzionario pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
148
Progetti di legge presentati
|
18
Interventi
|
949
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (667)
Altro firmatario (285)
Hai trovato 949 risultati
pagina
1
di 64
XIV Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00122 presentata da DILIBERTO OLIVIERO (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 27/06/2001
MOZIONE DI SFIDUCIA 1/00014 presentata da RUTELLI FRANCESCO (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 25/07/2001
INTERPELLANZA 2/00039 presentata da BUEMI ENRICO (MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI) in data 30/07/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00506 presentata da SGOBIO COSIMO GIUSEPPE (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 02/08/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00734 presentata da SGOBIO COSIMO GIUSEPPE (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 20/09/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00238 presentata da SGOBIO COSIMO GIUSEPPE (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 24/09/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00757 presentata da BELLILLO KATIA (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 24/09/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00248 presentata da SGOBIO COSIMO GIUSEPPE (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 25/09/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00776 presentata da SGOBIO COSIMO GIUSEPPE (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 25/09/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00254 presentata da SGOBIO COSIMO GIUSEPPE (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 27/09/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00879 presentata da SGOBIO COSIMO GIUSEPPE (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 08/10/2001
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00007 presentata da RIZZO MARCO (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 09/10/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01004 presentata da SGOBIO COSIMO GIUSEPPE (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 12/10/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00343 presentata da SGOBIO COSIMO GIUSEPPE (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 05/11/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00496 presentata da MANZINI PAOLA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 13/12/2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2001
6
2002
29
2003
13
2004
5
2005
13
2006
54
2007
27
2008
1