Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Oscar Luigi Scalfaro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Oscar Luigi Scalfaro
Nasce a Novara (Piemonte) il 9 settembre 1918
Deceduto il 29 gennaio 2012
Laurea in giurisprudenza; magistrato.
Presidente della Camera
Legislatura XI della Repubblica italiana
Presidente della Repubblica
dal 28 maggio 1992 al 15 maggio 1999
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
18
Incarichi parlamentari
|
14
Incarichi di governo
|
295
Progetti di legge presentati
|
1115
Interventi
|
5
Bibliografia del Parlamento
|
38
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (10)
Altro firmatario (28)
Hai trovato 38 risultati
pagina
1
di 3
VII Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00010 presentata da PICCOLI FLAMINIO (DC) in data 19761118
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0025/003 presentata da GIULIARI (DC) in data 19770121
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01769 presentata da SCALFARO (DC) in data 19770208
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00366 presentata da GORIA GIOVANNI GIUSE (DC) in data 19770216
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01172 presentata da PICCOLI FLAMINIO (DC) in data 19770520
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01460 presentata da SCALFARO (DC) in data 19770719
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02060 presentata da PICCOLI FLAMINIO (DC) in data 19771116
MOZIONE 1/00054 presentata da SCALIA (DC) in data 19780412
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01488 presentata da GRANELLI (DC) in data 19790116
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01638 presentata da SCALFARO (DC) in data 19791115
INTERPELLANZA 2/00309 presentata da BIANCO GERARDO (DC) in data 19800123
INTERPELLANZA 2/00638 presentata da ROSSI DI MONTELERA (DC) in data 19801015
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05864 presentata da SCALFARO (DC) in data 19801201
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07229 presentata da SCALFARO (DC) in data 19810227
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07380 presentata da SCALFARO (DC) in data 19810310
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
11
1950
3
1952
4
1953
5
1958
5
1959
1
1962
1
1963
2
1964
2
1965
2
1966
18
1967
22
1968
30
1969
5
1970
1
1971
2
1972
12
1973
15
1975
2
1976
6
1977
1
1978
2
1979
3
1981
1
1983
17
1984
31
1985
23
1986
30
1987
24
1988
3
1990
4
1991
4
1992
1