Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IV Legislatura della Repubblica italiana
/ COMUNISTA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del IV Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 settembre 1964 al 30 dicembre 1964
Aderisce
Angelo La Bella
Presidente
Pietro Ingrao
dal 21.08.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vicepresidenti
Pietro Ingrao
dal 01.07.1963 al 31.12.1964
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Renzo Laconi
dal 01.07.1963 al 29.06.1967
Membro dal 01.07.1963 al 29.06.1967
Gennaro Miceli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membri del c.d.
Carlo Alberto Galluzzi
dal 01.07.1963 al 31.12.1964
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Renato Ognibene
dal 01.07.1963 al 31.12.1964
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luciano Barca
dal 01.07.1963 al 01.01.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Pancrazio Antonino De Pasquale
dal 01.07.1963 al 06.03.1967
Membro dal 01.07.1963 al 06.03.1967
Renato Bastianelli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gerardo Chiaromonte
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Maria Lisa Cinciari Rodano
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe d'Alema
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nives Gessi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Davide Ulisse Lajolo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luciano Lama
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Aldo Natoli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giancarlo Pajetta
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Rossana Rossanda Banfi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Egidio Sulotto
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Massimo Caprara
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Virgilio Failla
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Leonello Raffaelli
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Sergio Scarpa
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Segretari
Franco Busetto
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Aldo d'Alessio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mauro Tognoni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
altri membri
Giovanni Arenella
dal 01.07.1963 al 16.03.1965
Alfredo De Polzer
dal 01.07.1963 al 19.03.1965
Nicola Crapsi
dal 01.07.1963 al 23.09.1965
Giorgio Vestri
dal 01.07.1963 al 13.01.1966
Luciano Romagnoli
dal 01.07.1963 al 19.02.1966
Mario Alicata
dal 01.07.1963 al 06.12.1966
Angelo Abenante
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Veniero Accreman
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Paolo Alatri
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Edgardo Alboni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Amasio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Silvio Ambrosini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Pietro Amendola
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giorgio Amendola
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Angelini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Silvio Antonini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mario Assennato
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Marcella Balconi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Enea Baldini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vittorio Bardini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ezio Battistella
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gaspare Bavetta
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ezio Beccastrini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Spartaco Beragnoli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Berlinguer
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Maria Bernetic
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ferruccio Biagini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Biancani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Oddino Bo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Arrigo Boldrini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Borsari
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Brighenti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Liberato Bronzuto
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Sebastiano Calasso
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Marino Calvaresi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Alberto Mario Carocci
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nicola Cataldo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Claudio Cianca
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Franco Coccia
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ludovico Corrao
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nino d'Ippolito
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Edoardo d'Onofrio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Simone De Florio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Renato Degli Esposti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Salvatore Di Benedetto
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Sebastiano Di Lorenzo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ado Guido Di Mauro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Di Mauro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Baldina Di Vittorio Berti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Laura Diaz
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giambattista Fanales
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Fasoli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giancarlo Ferri
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giulietta Fibbi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Adolfo Fiumano'
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Raffaele Franco
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Argeo Gambelli Fenili
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Oreste Gelmini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nelusco Giachini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vittorio Giorgi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Golinelli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Bruno Gombi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Dante Gorreri
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Feliciano Granati
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Grezzi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovambattista Grimaldi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Rodolfo Guerrini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Alberto Guidi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Fausto Gullo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gaetano Illuminati
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nilde Iotti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Angelo Maria Jacazzi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luciano Lenti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Silvio Leonardi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giorgina Levi Arian
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Girolamo Li Causi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mario Lizzero
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Longo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Loperfido
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nello Lusoli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Emanuele Macaluso
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Michele Magno
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Malfatti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Attilio Manenti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ugo Marchesi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Salvatore Mariconda
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Marras
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Lodovico Maschiella
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Matarrese
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Pasquale Maulini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Guido Mazzoni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mario Melloni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Silvio Messinetti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Enrico Minio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Armando Monasterio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Otello Nannuzzi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Napolitano
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Alessandro Natta
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Italo Nicoletto
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Agostino Novella
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Carlo Olmini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nicola Pagliarani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Pasqualino Pasqualicchio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Pellegrino
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Pezzino
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gino Picciotto
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Tullio Pietrobono
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ignazio Pirastu
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Pasquale Poerio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vincenzo Raucci
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppina Re
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Paolo Mario Rossi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gianfranco Rossinovich
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Amedeo Rubeo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Sacchi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Renato Sandri
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Renato Scionti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Carlo Scotoni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni Serbandini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Emilio Sereni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Adriano Seroni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Leonardantonio Sforza
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Soliano
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ugo Spagnoli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giulio Spallone
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Speciale
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Tagliaferri
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Elvo Tempia Valenta
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Raffaele Terranova
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Alberto Todros
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Bruno Trentin
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Venturoli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Veraldo Vespignani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gianmario Vianello
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vittorino Villani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luciana Viviani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Carmen Paola Zanti Tondi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Antonio Zoboli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giancarlo Morelli
dal 23.04.1964 al 04.06.1968
Vincenzo Corghi
dal 04.06.1964 al 04.06.1968
Angelo La Bella
dal 03.09.1964 al 04.06.1968
Storia
Composizione storica
01.07.1963
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 15 deputati alla carica di Membro del c.d.
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
Aderiscono 166 membri
01.01.1964
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Membro del c.d.
17.04.1964
Cessa 1 membro
23.04.1964
Aderisce 1 membro
26.05.1964
Cessa 1 membro
04.06.1964
Aderisce 1 membro
21.08.1964
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
03.09.1964
Aderisce 1 membro
31.12.1964
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 2
01.01.1965
Viene eletto 1 Membro del c.d.
16.03.1965
Cessa 1 membro
19.03.1965
Cessa 1 membro
25.03.1965
Aderiscono 2 membri
23.09.1965
Cessa 1 membro
30.09.1965
Aderisce 1 membro
01.01.1966
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Membro del c.d.
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
13.01.1966
Cessa 1 membro
14.01.1966
Aderisce 1 membro
19.02.1966
Cessa 1 membro
03.03.1966
Aderisce 1 membro
06.12.1966
Cessa 1 membro
13.12.1966
Aderisce 1 membro
01.01.1967
Viene eletto 1 Membro del c.d.
06.03.1967
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
08.03.1967
Aderisce 1 membro
29.06.1967
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
05.07.1967
Aderisce 1 membro