Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
V Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO COMUNISTA ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Dal 9 luglio 1968 al 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 16 giugno 1971
Cessa
Nicola Pagliarani
Presidente
Pietro Ingrao
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Membro dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Vicepresidenti
Luciano Barca
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Membro dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Nilde Iotti
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Membro dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Segretari
Aldo d'Alessio
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Membro dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Vincenzo Raucci
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Membro dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Alberto Malagugini
dal 29.04.1969 al 24.05.1972
Membro dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Vito Damico
dal 16.05.1970 al 24.05.1972
Membro dal 09.07.1968 al 24.05.1972
altri membri
Nicola Pagliarani
dal 09.07.1968 al 16.06.1971
Alcide Vecchi
dal 09.07.1968 al 23.09.1971
Edgardo Alboni
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Piergiorgio Allera
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Amasio
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giorgio Amendola
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Aldo Arzilli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Franco Assante
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Renato Ballarin
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Mario Bardelli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Ugo Bartesaghi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Renato Bastianelli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Ezio Battistella
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Gianfilippo Benedetti
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Spartaco Beragnoli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Enrico Berlinguer
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Ferruccio Biagini
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Tommaso Biamonte
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Oddino Bo
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Arrigo Boldrini
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Emo Bonifazi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Domenico Borraccino
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giovanni Bortot
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Emidio Bruni
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Franco Busetto
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Alfio Caponi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Umberto Cardia
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Antonio Caruso
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Nicola Cataldo
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Renato Cebrelli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Sergio Ceravolo
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Gino Cesaroni
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Ivone Chinello
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Claudio Cianca
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Eude Cicerone
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Franco Coccia
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Napoleone Colajanni
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Vincenzo Corghi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuseppe d'Alema
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Luigi d'Angelo
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Antonio d'Auria
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Nino d'Ippolito
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuliano De Laurentiis
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Salvatore Di Benedetto
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Gaetano Di Marino
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Ado Guido Di Mauro
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Marcello Di Puccio
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Attilio Esposto
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Fasoli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Alessandro Ferretti
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giancarlo Ferri
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giulietta Fibbi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Adolfo Fiumano'
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Sergio Flamigni
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Mario Foscarini
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Elio Fregonese
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Carlo Alberto Galluzzi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Eraldo Gastone
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Nives Gessi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Nelusco Giachini
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Gabriele Giannantoni
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Mario Giannini
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Roberto Giovannini
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Epifanio Cataldo Giudiceandrea
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Dante Gorreri
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Gramegna
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Granata
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Rodolfo Guerrini
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Guglielmino
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Alberto Guidi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Fausto Gullo
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Angelo Maria Jacazzi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Angelo La Bella
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Davide Ulisse Lajolo
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giovanni Lamanna
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Mario Adriano Lavagnoli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Luciano Lenti
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Silvio Leonardi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giorgina Levi Arian
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Mario Lizzero
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Mauro Silvano Lombardi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Luigi Longo
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Francesco Loperfido
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Franco Luberti
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Emanuele Macaluso
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Maria Antonietta Macciocchi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Francesco Malfatti
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Roberto Marmugi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Luigi Marras
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Decimo Martelli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Lodovico Maschiella
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Raffaele Mascolo
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Pasquale Maulini
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Gennaro Miceli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Armando Monasterio
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giancarlo Morelli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Leto Morvidi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Isacco Nahoum
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Luigi Napolitano
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giorgio Napolitano
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Alessandro Natta
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Cesarino Niccolai
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Renato Ognibene
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Carlo Olmini
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuliano Pajetta
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giancarlo Pajetta
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Pasquale Pascariello
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Pellegrino
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Sergio Pellizzari
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Francesco Pezzino
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Tullio Pietrobono
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Ignazio Pirastu
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Antonino Piscitello
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Michele Pistillo
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Mario Pochetti
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Leonello Raffaelli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Marino Raicich
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuseppina Re
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Alfredo Reichlin
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Gianfranco Rossinovich
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Walter Sabadini
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Sacchi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Renato Sandri
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Mauro Santoni
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Antonino Scaini
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Renato Scionti
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Vinicio Scipioni
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Carlo Scotoni
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Donato Scutari
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Emilio Sereni
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Luciana Sgarbi Bompani
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Albino Skerk
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Ugo Spagnoli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Pasquale Specchio
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Speciale
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Egidio Sulotto
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Luigi Tagliaferri
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giulio Tedeschi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Elvo Tempia Valenta
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Adelio Terraroli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Alberto Todros
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Mauro Tognoni
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Filippo Traina
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Girolamo Tripodi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Antonello Trombadori
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Emanuele Tuccari
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Domenico Valori
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Venturoli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Veraldo Vespignani
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Stefano Vetrano
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Gianmario Vianello
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Carmen Paola Zanti Tondi
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Domenico Conte
dal 25.09.1968 al 24.05.1972
Giorgio Bini
dal 03.07.1969 al 24.05.1972
Adriana Lodi Faustini Fustini
dal 03.07.1969 al 24.05.1972
Peppino Aldrovandi
dal 03.08.1969 al 24.05.1972
Mario Cirillo
dal 08.08.1969 al 24.05.1972
Danilo Tani
dal 17.12.1969 al 24.05.1972
Marco Baccalini
dal 13.05.1970 al 24.05.1972
Storia
Composizione storica
09.07.1968
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
Aderiscono 171 membri
03.09.1968
Cessa 1 membro
25.09.1968
Aderisce 1 membro
29.04.1969
Viene eletto 1 Segretario
02.07.1969
Cessano 3 membri
03.07.1969
Aderiscono 2 membri
23.07.1969
Cessa 1 membro
03.08.1969
Aderisce 1 membro
08.08.1969
Aderisce 1 membro
17.12.1969
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
19.12.1969
Cessano 2 membri
04.03.1970
Cessa 1 membro
15.04.1970
Cessa 1 membro
04.05.1970
Cessa 1 membro
13.05.1970
Aderisce 1 membro
16.05.1970
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
15.10.1970
Cessa 1 membro
16.06.1971
Cessa 1 membro
17.06.1971
Aderisce 1 membro
23.09.1971
Cessa 1 membro
24.09.1971
Aderisce 1 membro
08.11.1971
Cessa 1 membro
10.11.1971
Aderisce 1 membro