Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
IV Commissione (Difesa)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 16 novembre 2011 al 17 novembre 2011
lascia l'incarico
Segretario
Giuseppe Moles
Capogruppo
Angelo Salvatore Lombardo
MISTO
dal 22.05.2008 al 28.02.2012
Naviga
Storia
Composizione storica
13.05.2008
sono assegnati 2 membri
14.05.2008
sono assegnati 2 membri
15.05.2008
sono assegnati 5 membri
21.05.2008
sono assegnati 35 membri
2 sostituzioni
22.05.2008
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 5 deputati alla carica di Capogruppo
23.05.2008
1 Segretario lascia l'incarico
28.05.2008
viene eletto 1 Capogruppo
02.06.2008
1 Capogruppo lascia l'incarico
04.06.2008
viene eletto 1 Segretario
02.07.2008
viene eletto 1 Capogruppo
25.11.2008
cessa 1 membro
1 subentro
07.01.2009
1 Capogruppo lascia l'incarico
09.01.2009
viene eletto 1 Capogruppo
30.01.2009
cessa 1 membro
03.02.2009
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
26.02.2009
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
06.05.2009
cessa 1 membro
12.05.2009
1 sostituzione
1 subentro
06.10.2009
cessa 1 membro
12.11.2009
1 Vicepresidente lascia l'incarico
16.11.2009
cessa 1 membro
23.11.2009
è assegnato 1 membro
24.11.2009
viene eletto 1 Vicepresidente
02.02.2010
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
20.05.2010
1 Vicepresidente lascia l'incarico
termina 1 sostituzione
25.05.2010
viene eletto 1 Vicepresidente
1 subentro
termina 1 subentro
08.07.2010
cessano 2 membri
2 subentri
08.09.2010
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
10.09.2010
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
15.09.2010
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
21.09.2010
è assegnato 1 membro
12.10.2010
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
13.10.2010
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
termina 1 subentro
20.12.2010
cessa 1 membro
27.01.2011
viene eletto 1 Capogruppo
09.03.2011
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
04.10.2011
1 sostituzione
03.11.2011
1 Capogruppo lascia l'incarico
07.11.2011
viene eletto 1 Capogruppo
16.11.2011
1 Segretario lascia l'incarico
terminano 2 sostituzioni
18.11.2011
cessa 1 membro
1 subentro
23.11.2011
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
28.11.2011
è assegnato 1 membro
21.12.2011
viene eletto 1 Segretario
cessa 1 membro
10.01.2012
2 subentri
termina 1 subentro
17.01.2012
cessa 1 membro
30.01.2012
1 subentro
termina 1 subentro
22.02.2012
è assegnato 1 membro
28.02.2012
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
30.11.2012
è assegnato 1 membro
Gruppi
POPOLO DELLA LIBERTA' (3)
PARTITO DEMOCRATICO (3)
LEGA NORD PADANIA (2)
MISTO (1)
UNIONE DI CENTRO (1)
FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA (1)
INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) (1)