Organi del
IV Commissione Giustizia
5 luglio 1976 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 marzo 1979 al 18 giugno 1979
Presidente
-
-
Riccardo Misasi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
Vicepresidenti
-
-
Gianfranco Sabbatini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
-
-
Ugo Spagnoli
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
Segretari
-
-
Claudio Pontello
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
-
-
Luigi Dino Felisetti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979