Organi del
VI Commissione (Finanze)
9 giugno 1992 - 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 giugno 1992 al 16 giugno 1992
-
sono assegnati
-
Luigi Lucarelli,
Piergiorgio Bergonzi,
Franco Piro,
Wilmo Ferrari,
Alfredo Bianchini,
Pietro Mita,
Claudio Pioli,
Salvatore Grillo,
Guido Castellotti,
Maria Antonietta Sartori,
Fede Latronico,
Gastone Parigi,
Giovanni Pellicani,
Andriano Biasutti,
Publio Fiori,
Roberto Asquini,
Salvatore Pollichino,
Lanfranco Turci,
Mario Lettieri,
Felice Borgoglio,
Giacomo Rosini,
Giuseppe Degennaro,
Raimondo Maira,
Dino Madaudo,
Roberto Pinza,
Salvatore Varriale,
Lino De Benetti,
Nicola Pasetto,
Francesco Colucci,
Santino Pagano,
Luigi Farace,
Paolo Monello,
Giuseppe Garesio,
Vittorio Sbardella,
Domenico Susi,
Paris Dell'Unto,
Renato Albertini,
Giancarlo Sitra,
Francesco Paolo Iannuzzi,
Gianna Serra,
Luigi Grillo,
Gianfranco Astori,
Enzo Flego,
Alessandro Dalla Via