Organi del
VI Commissione (Finanze)
9 giugno 1992 - 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 2 ottobre 1992 al 14 ottobre 1992
Presidente
-
-
Manfredo Manfredi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 17.06.1992
al 14.04.1994
Vicepresidenti
-
-
Gianna Serra
COMUNISTA - PDS
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 10.06.1992
al 14.04.1994
-
-
Alessandro Dalla Via
PARTITO LIBERALE ITALIANO
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 10.06.1992
al 14.04.1994
Segretari
-
-
Lino De Benetti
VERDI
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 10.06.1992
al 14.04.1994
-
-
Luigi Lucarelli
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 05.08.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 10.06.1992
al 14.04.1994