I Governo Mussolini
Dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
XXX Legislatura del Regno d'Italia. Camera dei fasci e delle corporazioni
Composizione dal 3 maggio 1924 al 16 giugno 1924
-
Lasciano l'incarico
-
Ministro
Costanzo Ciano (Ministero delle poste e telegrafi)
Sottosegretario
Giuseppe Caradonna (Ministero delle poste e telegrafi)
Presidenza del Consiglio
Commissariato per l'aeronautica
-
-
Aldo Finzi
-
Vice Commissario
dal 24.01.1923
al 29.08.1925
Ministero delle finanze
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'interno
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 31.10.1922
al 25.07.1943
Fino al 16 giugno 1924
poi di nuovo dal 6 novembre 1926.
-
-
Aldo Finzi
-
Sottosegretario
dal 31.10.1922
al 17.06.1924
Ministero dell'istruzione pubblica
-
-
Dario Lupi
-
Sottosegretario
dal 31.10.1922
al 02.07.1924
Ministero della giustizia e degli affari di culto
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero della pubblica istruzione
Ministero delle colonie
Ministero degli affari esteri
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 31.10.1922
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 17 giugno 1924 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi dal 20 luglio 1932 fino al 10 giugno 1936
poi dal 6 febbraio 1943.
Ministero dell'economia nazionale
Ministero delle comunicazioni