I Governo Mussolini
Dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
XXX Legislatura del Regno d'Italia. Camera dei fasci e delle corporazioni
Composizione dal 12 settembre 1929 al 8 novembre 1929
-
Lasciano l'incarico
-
Ministro
Alessandro Martelli (Ministero dell'economia nazionale)
Sottosegretario
Italo Balbo (Ministero dell'aeronautica),
Michele Bianchi (Ministero dell'interno),
Pier Silverio Leicht (Ministero dell'istruzione pubblica),
Guglielmo Josa (Ministero dell'economia nazionale)
-
Vengono nominati
-
Ministro
Giuseppe Bottai,
Dino Grandi,
Italo Balbo,
Giacomo Acerbo,
Balbino Giuliano,
Pietro Gazzera,
Giuseppe Sirianni,
Emilio De Bono,
Michele Bianchi
Sottosegretario
Emanuele Trigona,
Guglielmo Josa,
Amedeo Fani,
Raffaello Riccardi,
Arturo Marescalchi,
Salvatore Di Marzo,
Leandro Arpinati,
Giuseppe Morelli,
Angelo Manaresi,
Gioacchino Russo,
Alessandro Lessona,
Ferdinando Pierazzi,
Arrigo Serpieri,
Renato Ricci
Presidenza del Consiglio
Ministero degli affari esteri
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 31.10.1922
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 17 giugno 1924 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi dal 20 luglio 1932 fino al 10 giugno 1936
poi dal 6 febbraio 1943.
-
-
Amedeo Fani
-
Sottosegretario
dal 12.09.1929
al 19.07.1932
Ministero dell'interno
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 31.10.1922
al 25.07.1943
Fino al 16 giugno 1924
poi di nuovo dal 6 novembre 1926.
Ministero delle comunicazioni
Ministero delle colonie
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 17.06.1924
al 10.06.1936
Ad Interim fino al 30 giugno 1924
poi di nuovo dal 18 dicembre 1928 fino all'11 settembre 1929
poi di nuovo dal 12 gennaio 1935.
Ministero della giustizia e degli affari di culto
Ministero della guerra
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 04.04.1925
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 3 gennaio 1926 poi titolare fino al 12 settembre 1929
poi di nuovo dal 22 luglio 1933.
Ministero della marina
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 08.05.1925
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 3 gennaio 1926 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi di nuovo dal 6 novembre 1933.
Ministero dell'aeronautica
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 30.08.1925
al 25.07.1943
Ad Interim dal 30 agosto 1925 fino al 3 gennaio 1926 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi di nuovo dal 6 novembre 1933.
Ministero delle corporazioni
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 02.07.1926
al 11.06.1936
Fino al 12 settembre 1929
poi di nuovo dal 20 luglio 1932.
Ministero delle finanze
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'agricoltura e foreste
-
-
Arrigo Serpieri
-
Sottosegretario
dal 12.09.1929
al 24.01.1935
Per la Bonifica Integrale
Ministero dell'educazione nazionale
-
-
Renato Ricci
-
Sottosegretario
dal 12.09.1929
al 12.11.1937
Per l'Educazione Fisica e Giovanile