I Governo Mussolini
Dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
XXX Legislatura del Regno d'Italia. Camera dei fasci e delle corporazioni
Composizione del 24 luglio 1943
-
Lasciano l'incarico
-
Ministro
Vittorio Cini (Ministero delle comunicazioni)
Sottosegretario
Giuseppe Peverelli (Ministero delle comunicazioni)
Presidenza del Consiglio
Commissariato dell'aeronautica
Ministero degli affari esteri
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 31.10.1922
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 17 giugno 1924 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi dal 20 luglio 1932 fino al 10 giugno 1936
poi dal 6 febbraio 1943.
Ministero dell'interno
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 31.10.1922
al 25.07.1943
Fino al 16 giugno 1924
poi di nuovo dal 6 novembre 1926.
Ministero della guerra
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 04.04.1925
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 3 gennaio 1926 poi titolare fino al 12 settembre 1929
poi di nuovo dal 22 luglio 1933.
Ministero della marina
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 08.05.1925
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 3 gennaio 1926 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi di nuovo dal 6 novembre 1933.
Ministero dell'aeronautica
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 30.08.1925
al 25.07.1943
Ad Interim dal 30 agosto 1925 fino al 3 gennaio 1926 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi di nuovo dal 6 novembre 1933.
Ministero dell'africa italiana
Ministero delle corporazioni
-
-
Luigi Contu
-
Sottosegretario
dal 02.06.1943
al 25.07.1943
Ministero di grazia e giustizia
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero delle finanze
Ministero per gli scambi e le valute
Ministero per la produzione bellica
Ministero dell'educazione nazionale
Ministero della cultura popolare
Ministero delle comunicazioni
Ministero del partito nazionale fascista