I Governo Mussolini
Dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
XXX Legislatura del Regno d'Italia. Camera dei fasci e delle corporazioni
Composizione del 10 giugno 1936
-
Lasciano l'incarico
-
Ministro
Benito Mussolini (Ministero delle colonie)
Sottosegretario
Fulvio Suvich (Ministero degli affari esteri)
Presidenza del Consiglio
-
-
Felice Guarneri
-
Sottosegretario
dal 02.01.1936
al 20.11.1937
Per gli Scambi e le Valute
Ministero degli affari esteri
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 31.10.1922
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 17 giugno 1924 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi dal 20 luglio 1932 fino al 10 giugno 1936
poi dal 6 febbraio 1943.
Ministero dell'interno
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 31.10.1922
al 25.07.1943
Fino al 16 giugno 1924
poi di nuovo dal 6 novembre 1926.
Ministero della guerra
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 04.04.1925
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 3 gennaio 1926 poi titolare fino al 12 settembre 1929
poi di nuovo dal 22 luglio 1933.
Ministero della marina
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 08.05.1925
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 3 gennaio 1926 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi di nuovo dal 6 novembre 1933.
Ministero dell'aeronautica
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 30.08.1925
al 25.07.1943
Ad Interim dal 30 agosto 1925 fino al 3 gennaio 1926 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi di nuovo dal 6 novembre 1933.
Ministero delle corporazioni
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 02.07.1926
al 11.06.1936
Fino al 12 settembre 1929
poi di nuovo dal 20 luglio 1932.
Ministero delle colonie
Ministero dell'educazione nazionale
-
-
Renato Ricci
-
Sottosegretario
dal 12.09.1929
al 12.11.1937
Per l'Educazione Fisica e Giovanile
Ministero delle finanze
Ministero di grazia e giustizia
Ministero dell'agricoltura e foreste
-
-
Gabriele Canelli
-
Sottosegretario
dal 24.01.1935
al 19.04.1937
Per la Bonifica Integrale
-
-
Giuseppe Tassinari
-
Sottosegretario
dal 24.01.1935
al 30.10.1939
Dal 13 maggio 1937 anche per la Bonifica Integrale
Ministero delle comunicazioni
Ministero per la stampa e la propaganda
-
-
Galeazzo Ciano
-
Ministro
dal 26.06.1935
al 11.06.1936
Ministero istituito con Regio Decreto n. 1009 del 26 giugno 1935
Ministero dei lavori pubblici