I Governo Mussolini
Dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
XXX Legislatura del Regno d'Italia. Camera dei fasci e delle corporazioni
Composizione dal 31 ottobre 1922 al 8 novembre 1922
-
Vengono nominati
-
Ministro
Alberto De Stefani,
Giovanni Antonio Colonna Romano Di Cesarò,
Giovanni Giuriati,
Gabriello Carnazza,
Stefano Cavazzoni,
Vincenzo Tangorra,
Giuseppe De Capitani d'Arzago,
Teofilo Rossi Di Montelera,
Aldo Oviglio,
Armando Diaz,
Paolo Ignazio Maria Thaon Di Revel,
Giovanni Gentile,
Luigi Federzoni,
Benito Mussolini,
Benito Mussolini
Sottosegretario
Pietro Lissia,
Michele Terzaghi,
Fulvio Milani,
Umberto Merlin,
Giacomo Acerbo,
Ernesto Vassallo,
Alessandro Sardi,
Silvio Gai,
Alfredo Rocco,
Ottavio Corgini,
Giovanni Gronchi,
Aldo Finzi,
Dario Lupi,
Carlo Bonardi,
Costanzo Ciano,
Giovanni Marchi,
Luigi Siciliani
Presidenza del Consiglio
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e degli affari di culto
Ministero per la ricostruzione delle terre liberate dal nemico
Ministero degli affari esteri
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 31.10.1922
al 25.07.1943
Ad Interim fino al 17 giugno 1924 poi titolare fino all'11 settembre 1929
poi dal 20 luglio 1932 fino al 10 giugno 1936
poi dal 6 febbraio 1943.
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
-
-
Silvio Gai
-
Sottosegretario
dal 31.10.1922
al 27.04.1923
Ministero del tesoro
Ministero dell'agricoltura
Ministero dell'industria e del commercio
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro
Ministero dell'interno
-
-
Benito Mussolini
-
Ministro
dal 31.10.1922
al 25.07.1943
Fino al 16 giugno 1924
poi di nuovo dal 6 novembre 1926.
-
-
Aldo Finzi
-
Sottosegretario
dal 31.10.1922
al 17.06.1924
Ministero dell'istruzione pubblica
-
-
Dario Lupi
-
Sottosegretario
dal 31.10.1922
al 02.07.1924
-
-
Luigi Siciliani
-
Sottosegretario
dal 31.10.1922
al 15.04.1923
Per le Antichità e le Belle Arti sino al 29 aprile 1923, data di soppressione del sottosegretariato
Ministero della giustizia e degli affari di culto
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero della pubblica istruzione
Ministero delle colonie