I Governo Spadolini
Dal 28 giugno 1981 al 23 agosto 1982
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 luglio 1981 al 2 giugno 1982
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Aldo Aniasi
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con delega per gli Affari regionali (03.07.1981)
-
-
Lucio Abis
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con delega per il coordinamento interno delle politiche comunitarie (03.07.1981)
-
-
Dante Schietroma
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con delega per la Funzione pubblica (03.07.1981)
-
-
Luciano Radi
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con delega per i rapporti con il Parlamento (03.07.1981)
-
-
Claudio Signorile
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (03.07.1981)
-
-
Giancarlo Tesini
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con delega per il coordinamento della Ricerca scientifica e tecnologica (03.07.1981)
-
-
Giuseppe Zamberletti
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con funzione di Alto Commissario presso il Ministero dell'Interno per la predisposizione degli strumenti amministrativi e normativi necessari ad attuare il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile (03.07.1981)
-
-
Francesco Quattrone
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
con delega per la Funzione pubblica (03.07.1981)
-
-
Francesco Compagna
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 03.07.1981
al 24.07.1982
con funzione di Segretario (03.07.1981)
-
-
Salvatore Urso
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
con delega per interventi straordinari nel Mezzogiorno (03.07.1981)
Ministero del commercio con l'estero
-
-
Enrico Rizzi
-
Sottosegretario di Stato
dal 07.07.1981
al 23.08.1982
Ministero di grazia e giustizia
Ministero delle partecipazioni statali
Ministero della marina mercantile
Ministero della sanita'
-
-
Bruno Orsini
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
Ministero degli affari esteri
-
-
Bruno Corti
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
-
-
Mario Fioret
-
Sottosegretario di Stato
dal 07.07.1981
al 23.08.1982
Ministero della difesa
Ministero del tesoro
-
-
Beppe Pisanu
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
-
-
Mario Gargano
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
-
-
Mario Costa
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
-
-
Angelo Cresco
-
Sottosegretario di Stato
dal 07.07.1981
al 23.08.1982
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
-
-
Pino Leccisi
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
-
-
Giorgio Bogi
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
Ministero del turismo e spettacolo
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ministero dell'agricoltura e foreste
-
-
Fabio Fabbri
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
Ministero del bilancio e della programmazione economica
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'interno
-
-
Marino Corder
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
-
-
Angelo Sanza
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
Ministero dei beni culturali e ambientali
Ministero dei trasporti
-
-
Elio Tiriolo
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
-
-
Dino Riva
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982
Ministero della pubblica istruzione
-
-
Sisinio Zito
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1981
al 23.08.1982