Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
Assemblea Costituente
/ democratico-cristiano-dc-15-07-1946-31-01-1948">DEMOCRATICO CRISTIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del Assemblea Costituente
DEMOCRATICO CRISTIANO
Dal 15 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 15 luglio 1946 al 16 luglio 1946
Vengono eletti
Presidente
Giovanni Gronchi
Segretario
Emilio Paolo Taviani
Aderiscono
Francesco Ponticelli
,
Achille Grandi
,
Luigi Corazzin
,
Battista Falchi
,
Diego d'Amico
,
Giovan Battista Adonnino
,
Antonio Alberti
,
Salvatore Aldisio
,
Gaspare Ambrosini
,
Giulio Andreotti
,
Armando Angelini
,
Nicola Angelucci
,
Giuseppe Arcaini
,
Alessandro Arcangeli
,
Ennio Avanzini
,
Luigi Bacciconi
,
Luigi Balduzzi
,
Leopoldo Baracco
,
Stefano Bazoli
,
Angelo Bellato
,
Giuseppe Belotti
,
Lodovico Benvenuti
,
Giovanni Bertini
,
Ermenegildo Bertola
,
Giovanni Battista Bertone
,
Giuseppe Maria Bettiol
,
Loris Biagioni
,
Paolo Bonomi
,
Raimondo Borsellino
,
Giambattista Bosco Lucarelli
,
Giovanni Bovetti
,
Giovanni Braschi
,
Giuseppe Brusasca
,
Teodoro Bubbio
,
Pietro Bulloni
,
Arturo Burato
,
Edmondo Caccuri
,
Italo Giulio Caiati
,
Pietro Campilli
,
Michele Camposarcuno
,
Paolo Cappa
,
Guglielmo Cappelletti
,
Giuseppe Cappi
,
Renato Cappugi
,
Luigi Carbonari
,
Giovanni Carignani
,
Carmelo Caristia
,
Giuseppe Caronia
,
Benedetto Carratelli
,
Giovanni Caso
,
Gennaro Cassiani
,
Edgardo Castelli
,
Giuseppe Castelli Avolio
,
Antonio Cavalli
,
Luigi Chatrian
,
Francesco Chieffi
,
Giovanni Ciampitti
,
Nicola Ciccolungo
,
Fiorenzo Cimenti
,
Mario Cingolani
,
Edoardo Clerici
,
Ivo Coccia
,
Giuseppe Codacci Pisanelli
,
Emilio Colombo
,
Gustavo Colonnetti
,
Elisabetta (Elsa) Conci
,
Alessandro Coppi
,
Camillo Corsanego
,
Mario Cotellessa
,
Carlo Cremaschi
,
Gerardo De Caro
,
Alcide De Gasperi
,
Beniamino De Maria
,
Luigi De Michele
,
Giovanni Del Curto
,
Filomena Delli Castelli
,
Florestano Di Fausto
,
Francesco Maria Dominedo'
,
Giuseppe Dossetti
,
Giuseppe Ermini
,
Arnaldo Fabriani
,
Amintore Fanfani
,
Luciano Fantoni
,
Maria Federici Agamben
,
Antonio Ferrarese
,
Celestino Ferrario
,
Palmiro Foresi
,
Francesco Franceschini
,
Giacinto Froggio
,
Giuseppe Fuschini
,
Antonio Gabrieli
,
Vito Giuseppe Galati
,
Giuseppe Garlato
,
Alessandro Gatta
,
Attilio Germano
,
Silvio Geuna
,
Enzo Giacchero
,
Igino Giordani
,
Guido Gonella
,
Angela Gotelli
,
Giovanni Gronchi
,
Antonio Guariento
,
Filippo Guerrieri
,
Emanuele Guerrieri
,
Luigi Gui
,
Angela Maria Guidi Cingolani
,
Stefano Jacini
,
Angelo Raffaele Jervolino
,
Maria De Unterrichter Jervolino
,
Giorgio La Pira
,
Giuseppe Lazzati
,
Giovanni Leone
,
Raffaele Lettieri
,
Pietro Lizier
,
Piero Malvestiti
,
Salvatore Mannironi
,
Raimondo Manzini
,
Achille Marazza
,
Pasquale Marconi
,
Mario Martinelli
,
Achille Marzarotto
,
Gesumino Mastino
,
Bernardo Mattarella
,
Luigi Meda
,
Enrico Medi
,
Piero Mentasti
,
Umberto Merlin
,
Giuseppe Micheli
,
Vito Monterisi
,
Lodovico Montini
,
Luigi Morelli
,
Aldo Moro
,
Costantino Mortati
,
Alfonso Motolese
,
Filippo Murdaca
,
Francesco Murgia
,
Maria Nicotra Verzotto
,
Giovanni Pallastrelli
,
Giulio Pastore
,
Bortolo Manlio Pat
,
Fausto Pecorari
,
Giuseppe Pella
,
Achille Pellizzari
,
Giovanni Perlingieri
,
Raffaele Pio Petrilli
,
Attilio Piccioni
,
Antonio Pignedoli
,
Giovanni Ponti
,
Alfredo Proia
,
Gioacchino Quarello
,
Adolfo Quintieri
,
Giuseppe Raimondi
,
Giuseppe Rapelli
,
Raffaele Recca
,
Matteo Rescigno
,
Pier Carlo Restagno
,
Stefano Riccio
,
Vincenzo Rivera
,
Ugo Rodino'
,
Antonio Romano
,
Enrico Roselli
,
Mariano Rumor
,
Mario Saggin
,
Attilio Salvatore
,
Umberto Sampietro
,
Domenico Sartor
,
Oscar Luigi Scalfaro
,
Mario Scelba
,
Guglielmo Schiratti
,
Salvatore Scoca
,
Antonio Segni
,
Nicola Siles
,
Giuseppe Spataro
,
Albino Ottavio Stella
,
Ferdinando Storchi
,
Fiorentino Sullo
,
Fernando Tambroni Armaroli
,
Emilio Paolo Taviani
,
Corrado Terranova
,
Tiziano Tessitori
,
Vittoria Titomanlio
,
Giuseppe Togni
,
Egidio Tosato
,
Enrico Tosi
,
Renato Tozzi Condivi
,
Umberto Tupini
,
Alessandro Turco
,
Giovanni Uberti
,
Michele Valenti
,
Giustino Valmarana
,
Ezio Vanoni
,
Ambrogio Viale
,
Rodolfo Vicentini
,
Gaetano Vigo
,
Calogero Volpe
,
Benigno Zaccagnini
,
Tommaso Zerbi
,
Mario Zotta
Presidente
Giovanni Gronchi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Segretario
Emilio Paolo Taviani
dal 15.07.1946 al 12.02.1947
Membro dal 15.07.1946 al 31.01.1948
altri membri
Francesco Ponticelli
dal 15.07.1946 al 11.09.1946
Achille Grandi
dal 15.07.1946 al 27.09.1946
Luigi Corazzin
dal 15.07.1946 al 03.12.1946
Battista Falchi
dal 15.07.1946 al 27.06.1947
Diego d'Amico
dal 15.07.1946 al 06.08.1947
Giovan Battista Adonnino
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Antonio Alberti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Salvatore Aldisio
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Gaspare Ambrosini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giulio Andreotti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Armando Angelini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Nicola Angelucci
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Arcaini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Alessandro Arcangeli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ennio Avanzini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Bacciconi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Balduzzi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Leopoldo Baracco
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Stefano Bazoli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Angelo Bellato
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Belotti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Lodovico Benvenuti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Bertini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ermenegildo Bertola
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Battista Bertone
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Maria Bettiol
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Loris Biagioni
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Paolo Bonomi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Raimondo Borsellino
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giambattista Bosco Lucarelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Bovetti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Braschi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Brusasca
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Teodoro Bubbio
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Pietro Bulloni
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Arturo Burato
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Edmondo Caccuri
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Italo Giulio Caiati
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Pietro Campilli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Michele Camposarcuno
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Paolo Cappa
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Guglielmo Cappelletti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Cappi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Renato Cappugi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Carbonari
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Carignani
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Carmelo Caristia
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Caronia
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Benedetto Carratelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Caso
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Gennaro Cassiani
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Edgardo Castelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Castelli Avolio
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Antonio Cavalli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Chatrian
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Francesco Chieffi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Ciampitti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Nicola Ciccolungo
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Fiorenzo Cimenti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Mario Cingolani
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Edoardo Clerici
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ivo Coccia
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Codacci Pisanelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Emilio Colombo
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Gustavo Colonnetti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Elisabetta (Elsa) Conci
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Alessandro Coppi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Camillo Corsanego
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Mario Cotellessa
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Carlo Cremaschi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Gerardo De Caro
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Alcide De Gasperi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Beniamino De Maria
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luigi De Michele
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Del Curto
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Filomena Delli Castelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Florestano Di Fausto
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Francesco Maria Dominedo'
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Dossetti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Ermini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Arnaldo Fabriani
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Amintore Fanfani
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luciano Fantoni
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Maria Federici Agamben
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Antonio Ferrarese
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Celestino Ferrario
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Palmiro Foresi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Francesco Franceschini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giacinto Froggio
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Fuschini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Antonio Gabrieli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Vito Giuseppe Galati
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Garlato
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Alessandro Gatta
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Attilio Germano
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Silvio Geuna
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Enzo Giacchero
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Igino Giordani
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Guido Gonella
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Angela Gotelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Antonio Guariento
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Filippo Guerrieri
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Emanuele Guerrieri
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Gui
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Angela Maria Guidi Cingolani
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Stefano Jacini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Angelo Raffaele Jervolino
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Maria De Unterrichter Jervolino
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giorgio La Pira
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Lazzati
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Leone
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Raffaele Lettieri
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Pietro Lizier
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Piero Malvestiti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Salvatore Mannironi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Raimondo Manzini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Achille Marazza
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Pasquale Marconi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Mario Martinelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Achille Marzarotto
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Gesumino Mastino
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Bernardo Mattarella
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Meda
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Enrico Medi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Piero Mentasti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Umberto Merlin
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Micheli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Vito Monterisi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Lodovico Montini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Morelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Aldo Moro
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Costantino Mortati
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Alfonso Motolese
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Filippo Murdaca
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Francesco Murgia
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Maria Nicotra Verzotto
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Pallastrelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giulio Pastore
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Bortolo Manlio Pat
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Fausto Pecorari
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Pella
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Achille Pellizzari
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Perlingieri
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Raffaele Pio Petrilli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Attilio Piccioni
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Antonio Pignedoli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Ponti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Alfredo Proia
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Gioacchino Quarello
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Adolfo Quintieri
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Raimondi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Rapelli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Raffaele Recca
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Matteo Rescigno
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Pier Carlo Restagno
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Stefano Riccio
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Vincenzo Rivera
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ugo Rodino'
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Antonio Romano
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Enrico Roselli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Mariano Rumor
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Mario Saggin
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Attilio Salvatore
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Umberto Sampietro
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Domenico Sartor
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Oscar Luigi Scalfaro
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Mario Scelba
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Guglielmo Schiratti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Salvatore Scoca
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Antonio Segni
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Nicola Siles
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Spataro
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Albino Ottavio Stella
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ferdinando Storchi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Fiorentino Sullo
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Fernando Tambroni Armaroli
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Corrado Terranova
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Tiziano Tessitori
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Vittoria Titomanlio
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Togni
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Egidio Tosato
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Enrico Tosi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Renato Tozzi Condivi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Umberto Tupini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Alessandro Turco
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Uberti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Michele Valenti
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Giustino Valmarana
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ezio Vanoni
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Ambrogio Viale
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Rodolfo Vicentini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Gaetano Vigo
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Calogero Volpe
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Benigno Zaccagnini
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Tommaso Zerbi
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Mario Zotta
dal 15.07.1946 al 31.01.1948
Storia
Composizione storica
15.07.1946
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 198 membri
17.07.1946
Aderiscono 4 membri
18.07.1946
Aderiscono 2 membri
22.07.1946
Vengono eletti 9 deputati alla carica di Membro del c.d.
24.07.1946
Aderiscono 2 membri
11.09.1946
Cessa 1 membro
12.09.1946
Aderisce 1 membro
27.09.1946
Cessa 1 membro
03.12.1946
Cessa 1 membro
12.12.1946
Aderiscono 2 membri
12.02.1947
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 6 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 6
1 Segretario lascia l'incarico
27.06.1947
Cessa 1 membro
28.06.1947
Aderisce 1 membro
30.07.1947
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
06.08.1947
Cessa 1 membro
11.09.1947
Aderiscono 2 membri
13.11.1947
Cessa 1 membro
14.11.1947
Aderisce 1 membro
10.12.1947
Aderisce 1 membro
14.01.1948
Aderisce 1 membro