Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XI Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO
(già DEMOCRATICO CRISTIANO (DC) fino a 27.01.1994)
Dal 30 aprile 1992 al 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 aprile 1993 al 26 aprile 1993
Cessano
Alberto Michelini
,
Mariotto Segni
Presidente
Gerardo Bianco
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vicepresidenti
Ombretta Fumagalli Carulli
dal 30.07.1992 al 19.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Anna Nenna d'Antonio
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Rosario Nicolosi
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Michele Viscardi
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Membri del c.d.
Santino Pagano
dal 30.07.1992 al 19.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Francesco Polizio
dal 30.07.1992 al 19.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Michelangelo Agrusti
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Gianfranco Astori
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Mario Frasson
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Mariapia Garavaglia
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Mario Perani
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Nicola Sanese
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giovanni Zarro
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Segretario amm.
Fabrizio Abbate
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Segretari
Salvatore Cardinale
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Tancredi Cimmino
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Silvia Costa
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Salvatore Meleleo
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Gianfranco Morgando
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Membro dal 30.04.1992 al 27.01.1994
altri membri
Alberto Michelini
dal 30.04.1992 al 22.04.1993
Mariotto Segni
dal 30.04.1992 al 22.04.1993
Giovanni Rivera
dal 30.04.1992 al 27.04.1993
Alfredo Vito
dal 30.04.1992 al 28.04.1993
Alberto Alessi
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Giovanni Alterio
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Pasqualino Biafora
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Giuseppe Caroli
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Pier Ferdinando Casini
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Mario d'Acquisto
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Salvatore d'Alia
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Francesco d'Onofrio
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Franco Fausti
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Luigi Foti
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Carlo Giovanardi
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Giacomo Gualco
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Francesco Paolo Iannuzzi
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Angelo La Russa
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Silvio Lega
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Giuseppe Leone
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Mario Clemente Mastella
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Carmine Mensorio
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Giovanni Mongiello
dal 30.04.1992 al 19.01.1994
Vincenzo Alaimo
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Gianfranco Aliverti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuseppe Aloise
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Piero Angelini
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giovanni Francesco Antoci
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Lino Armellin
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuseppe Astone
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Luciano Azzolini
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Romano Baccarini
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Enzo Balocchi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Luigi Baruffi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Stefano Berni
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Danilo Bertoli
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Mario Biasci
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Andriano Biasutti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuseppe Bicocchi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vincenzo Binetti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Tommaso Bisagno
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Mario Gerolamo Giovanni Boi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vito Bonsignore
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giancarlo Borra
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Andrea Borri
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuseppe Botta
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Francesco Bruni
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Paolo Caccia
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Francesco Cafarelli
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Antonio Cancian
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Rodolfo Carelli
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Luca Carli
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Clemente Carta
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Cosimo Casilli
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Carlo Casini
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Pierluigi Castagnetti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Guido Castellotti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Tiberio Cecere
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Adriano Ciaffi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Franco Ciliberti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Paolo Cirino Pomicino
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Sergio Coloni
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Calogero Corrao
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Umberto Corsi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vincenzino Culicchia
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Cesare Cursi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Florindo d'Aimmo
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Mario Dal Castello
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Ciriaco De Mita
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuseppe Degennaro
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Paolo Del Mese
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Teresio Delfino
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Cosimo Damiano Di Giuseppe
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Fernando Di Laura Frattura
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giovanni Di Mauro
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Lino Diana
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Luigi Farace
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Luciano Faraguti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Wilmo Ferrari
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Francesco Ferrari
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Publio Fiori
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Arnaldo Forlani
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Roberto Formigoni
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuseppe Fortunato
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Franco Foschi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Carlo Fracanzani
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Lucia Fronza Crepaz
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Domenico Galbiati
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giancarlo Galli
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuseppe Gargani
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Remo Gaspari
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Luciano Gelpi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Tarcisio Gitti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Settimo Gottardo
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Luigi Grillo
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Ugo Grippo
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Antonio Iodice
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Girolamo La Penna
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Pasquale Lamorte
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vito Lattanzio
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Ferdinando Latteri
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Pino Leccisi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Antonio Lia
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Agazio Loiero
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Antonino Lombardo
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Pino Lucchesi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Renzo Lusetti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Raimondo Maira
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Piergiovanni Malvestio
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vincenzo Mancini
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Manfredo Manfredi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Calogero Mannino
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Leone Manti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Ferdinando Margutti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Franco Marini
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Pietro Mastranzo
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Antonio Matarrese
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Sergio Mattarella
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuseppe Matulli
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Angelo Mazzola
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Daniela Mazzuconi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Elio Mensurati
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Riccardo Misasi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Maria Moioli Vigano'
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Gabriele Mori
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vito Napoli
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Anna Maria Nucci Mauro
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giovanni Paciullo
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Maurizio Paladini
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Renzo Patria
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vincenzo Perrone
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Roberto Pinza
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Matteo Piredda
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Pino Pisicchio
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giovanni Polidoro
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giovanni Prandini
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Carmelo Pujia
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Bruno Randazzo
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Marco Ravaglioli
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Romeo Ricciuti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vito Riggio
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Luigi Rinaldi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Virginio Rognoni
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Angelino Rojch
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giacomo Rosini
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Alberto Rossi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Raffaele Russo
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Ivo Russo
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Carlo Sangalli
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuseppe Santonastaso
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giorgio Santuz
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Angelo Sanza
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Orazio Sapienza
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuseppe Saretta
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Riccardo Sartoris
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Gastone Savio
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vittorio Sbardella
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Guglielmo Scarlato
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Antonio Scavone
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vincenzo Scotti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuseppe Serra
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuliano Silvestri
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Pietro Soddu
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vincenzo Sorice
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Bruno Tabacci
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Antonio Tancredi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Eugenio Tarabini
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Mario Tassone
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giovanna Tealdi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Raffaele Tiscar
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Giuseppe Torchio
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Paolo Tuffi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Salvatore Urso
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Gaetano Vairo
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Salvatore Varriale
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Vincenzo Viti
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Bruno Zambon
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Amedeo Zampieri
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Gabriella Zanferrari Ambroso
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Pietro Zoppi
dal 30.04.1992 al 27.01.1994
Guido Bodrato
dal 29.05.1992 al 27.01.1994
Paolo Mengoli
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Ettore Paganelli
dal 30.07.1992 al 27.01.1994
Giampaolo d'Andrea
dal 15.09.1992 al 27.01.1994
Antonio Miceli
dal 03.12.1992 al 27.01.1994
Filippo Micheli
dal 03.12.1992 al 27.01.1994
Storia
Composizione storica
30.04.1992
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 206 membri
25.05.1992
Cessa 1 membro
29.05.1992
Aderisce 1 membro
29.07.1992
Cessano 2 membri
30.07.1992
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 9 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario amm.
Vengono eletti 5 deputati alla carica di Segretario
Aderiscono 2 membri
09.09.1992
Cessa 1 membro
15.09.1992
Aderisce 1 membro
02.12.1992
Cessa 1 membro
03.12.1992
Aderiscono 2 membri
Cessa 1 membro
22.04.1993
Cessano 2 membri
27.04.1993
Cessa 1 membro
28.04.1993
Cessa 1 membro
29.04.1993
Aderisce 1 membro
16.09.1993
Viene eletto 1 Vicepresidente
19.01.1994
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 2
Cessano 22 membri
27.01.1994
Aderiscono 179 membri
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 3
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 7
1 Segretario amm. lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Segretario in 5
Cessano 181 membri