Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 febbraio 1977 al 16 febbraio 1977
-
-
Alessandro Natta
-
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
-
-
Federico Brini
-
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
-
-
Bruno Fracchia
-
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
-
-
Mario Pochetti
-
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979