Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VII Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO COMUNISTA ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 luglio 1978 al 16 gennaio 1979
Vengono eletti
Segretario
Alberto Cecchi
,
Maria Teresa Granati Caruso
Presidente
Alessandro Natta
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vicepresidente
Fernando Di Giulio
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Segretari
Federico Brini
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Bruno Fracchia
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Adriana Lodi Faustini Fustini
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Pochetti
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Alberto Cecchi
dal 28.07.1978 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Maria Teresa Granati Caruso
dal 28.07.1978 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
altri membri
Alessandro Tessari
dal 05.07.1976 al 08.05.1979
Dolores Abbiati
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Nicola Adamo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Guido Alborghetti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Alici
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Abdon Alinovi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Paolo Allegra
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Amarante
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Franco Ambrogio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giorgio Amendola
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Cesare Amici
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vito Angelini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Varese Antoni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Arnone
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Domenico Bacchi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Aimone Balbo Di Vinadio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Roberto Baldassari
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vincenzo Baldassi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Arnaldo Baracetti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Maria Immacolata Barbarossa Voza
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Augusto Barbera
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Luciano Barca
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Bardelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Andrea Bartolini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Eriase Belardi Merlo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Bellocchio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Enrico Berlinguer
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Berlinguer
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vinicio Bernardini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Bruno Bernini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ivana Bernini Lavezzo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Eletta Bertani Fogli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Tommaso Biamonte
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Romana Bianchi Beretta
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giorgio Bini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Alfredo Bisignani
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Fausto Bocchi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Bolognari
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Emo Bonifazi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanna Bosi Maramotti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pier Giorgio Bottarelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Angela Maria Bottari
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Rosanna Branciforti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Paolo Pietro Broccoli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonino Brusca
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Buzzoni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Massimo Cacciari
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Armando Calaminici
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Calice
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giancarlo Cantelmi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Leo Canullo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Guido Cappelloni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Guido Carandini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Umberto Cardia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Battista Carlassara
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Maria Teresa Carloni Andreucci
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pietro Carmeno
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Carra'
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Caruso
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giorgio Casalino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carmen Casapieri
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Castoldi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Sergio Ceravolo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Benito Cerra
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gianluca Cerrina Feroni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Chiarante
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Cecilia Chiovini Facchi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Anna Maria Ciai Trivelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Lorenzo Cirasino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Fabio Maria Ciuffini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Franco Coccia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Maria Cocco
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giancarla Codrignani
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giulio Colomba
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Flavio Colonna
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Battista Colurcio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Cristina Conchiglia Calasso
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Conte
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pietro Conti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Salvatore Corallo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vincenzo Corghi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Nadia Corradi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Cravedi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonino Cuffaro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe d'Alema
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Aldo d'Alessio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Da Prato
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Sergio De Carneri
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Paolo De Caro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Michele De Gregorio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Dulbecco
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Attilio Esposto
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Adriana Fabbri Seroni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Adolfo Facchini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ivo Faenzi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Fantaci
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Guido Fanti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Nevio Felicetti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Sergio Flamigni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Costantino Formica
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Salvatore Forte
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Fortunato
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Furia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carlo Alberto Galluzzi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pietro Gambolato
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Garbi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Natalino Gatti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Giadresco
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gabriele Giannantoni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Giannini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Angela Giovagnoli Sposetti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Raffaele Giura Longo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Gramegna
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Lelio Grassucci
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Enrico Gualandi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Nazzareno Guasso
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Paolo Guerrini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Guglielmino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Guido Ianni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pietro Ingrao
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Nilde Iotti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pio La Torre
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Lamanna
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Silvio Leonardi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Lucio Libertini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesca Lodolini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Luigi Longo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giorgio Macciotta
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Mancuso
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Manfredi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Enza Marchi Dascola
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Andrea Margheri
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Alfredo Marraffini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Leopoldo Attilio Martino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Martorelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Arturo Marzano
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vitilio Masiello
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Luigi Matrone
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Silvio Miana
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vincenzo Miceli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Migliorini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Armelino Milani
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vanda Milano
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Aldo Mirate
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Saverio Monteleone
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Renzo Moschini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giorgio Napolitano
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carla Federica Nespolo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Bruno Niccoli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Noberasco
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Achille Occhetto
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mauro Olivi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Ottaviano
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Morena Amabile Pagliai
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giancarlo Pajetta
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Fulvio Palopoli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Pani
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Cristina Papa
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Maria Augusta Pecchia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Eugenio Peggio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Maria Agostina Pellegatta
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Pellicani
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Tommaso Perantuono
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Domenico Petrella
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Piero Pratesi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giampiero Pucciarini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Emilio Pugno
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Elio Quercioli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Marino Raicich
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carlo Ramella
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Alfredo Reichlin
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Raimondo Ricci
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Grazia Riga
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Angela Maria Rosolen
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Rossino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Rubbi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ersilia Salvato
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Egizio Sandomenico
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Renato Sandri
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Milena Sarri Trabujo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Armando Sarti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Eirene Sbriziolo De Felice
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Alba Scaramucci Guaitini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Sergio Segre
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Tommaso Sicolo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ugo Spagnoli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Agostino Spataro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Livio Stefanelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Rolando Tamburini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Tamini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Danilo Tani
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Adelio Terraroli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Sergio Tesi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giangiacomo Tessari
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Alberto Todros
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Toni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Torri
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Aldo Tortorella
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Aldo Tozzetti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Siro Trezzini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Rubes Triva
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonello Trombadori
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Alessandra Vaccaro Melucco
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Maura Vagli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Tullio Vecchietti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Guido Venegoni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ugo Vetere
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Rosario Villari
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Zavagnin
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Zoppetti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Edmondo Raffaelli
dal 09.07.1976 al 19.06.1979
Marco Bertoli
dal 03.02.1977 al 19.06.1979
Storia
Composizione storica
05.07.1976
Aderiscono 221 membri
09.07.1976
Aderisce 1 membro
15.07.1976
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Segretario
09.08.1976
Cessa 1 membro
27.01.1977
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
03.02.1977
Aderisce 1 membro
17.02.1977
Cessa 1 membro
28.07.1978
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
17.01.1979
Aderisce 1 membro
08.05.1979
Cessa 1 membro