Organi del
XII Commissione (Industria e commercio - artigianato - commercio estero)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 luglio 1979 al 24 luglio 1979
-
sono assegnati
-
Ugo Martinat,
Michele Graduata,
Giorgio Gangi,
Emilio Pugno,
Massimo Cacciari,
Lorenzo Cappelli,
Aristide Tesini,
Franco Proietti,
Lelio Grassucci,
Giuseppe Quieti,
Tomaso Staiti Di Cuddia Delle Chiuse,
Michele Di Giesi,
Mario Fioret,
Antonio Laforgia,
Franco Bonferroni,
Ivanne Trebbi Aloardi,
Vito Napoli,
Giovanni Amabile,
Mauro Olivi,
Mario Catalano,
Antonio Baslini,
Gianluca Cerrina Feroni,
Piero Bassetti,
Federico Brini,
Silvestro Ferrari,
Antonino Perrone,
Gianfranco Aliverti,
Paolo Pietro Broccoli,
Guido Cappelloni,
Milena Sarri Trabujo,
Giorgio La Malfa,
Francesco Merloni,
Carlo Sangalli,
Paolo Enrico Moro,
Luigi Boggio,
Francesco Principe,
Maurizio Sacconi,
Severino Citaristi,
Giuseppe Tocco,
Giancarlo Abete,
Emma Bonino,
Alfredo Marraffini,
Cesare Dujany,
Sergio Cuminetti,
Giovanni Cuojati,
Luigi Buccico
Presidente
-
-
Giorgio La Malfa
REPUBBLICANO
-
dal 11.07.1979 al 04.04.1980
Membro
dal 11.07.1979
al 28.12.1982
Vicepresidenti
-
-
Guido Cappelloni
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Severino Citaristi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Mauro Olivi
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Giovanni Cuojati
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983