Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Giuseppe Soro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonello Soro
(Antonio Giuseppe Soro)
Nasce a Orgosolo (Nuoro) il 26 novembre 1948
Laurea in medicina e chirurgia; Primario ospedaliero, specializzazione in dermatologia
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
159
Progetti di legge presentati
|
128
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
508
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (97)
Altro firmatario (411)
Hai trovato 508 risultati
pagina
1
di 34
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00080 presentata da SORO ANTONIO GIUSEPPE (PART.POP.ITAL.) in data 19940614
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00006 presentata da ANDREATTA BENIAMINO (PART.POP.ITAL.) in data 19940803
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03603 presentata da BINDI ROSARIA (PART.POP.ITAL.) in data 19940927
MOZIONE 1/00031 presentata da JERVOLINO RUSSO ROSA (PART.POP.ITAL.) in data 19941019
INTERPELLANZA 2/00300 presentata da ANGIUS GAVINO (PROG.FEDER.) in data 19941109
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00318 presentata da SCANU GIAN PIERO (PART.POP.ITAL.) in data 19941110
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00330 presentata da JERVOLINO RUSSO ROSA (PART.POP.ITAL.) in data 19941116
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00142 presentata da CALZOLAIO VALERIO (PROG.FEDER.) in data 19941118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00585 presentata da VALIANTE ANTONIO (PART.POP.ITAL.) in data 19941120
MOZIONE 1/00056 presentata da DE MURTAS GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19941130
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1371 B/004 presentata da BALLAMAN EDOUARD (LEGA NORD) in data 19941130
MOZIONE 1/00061 presentata da BOSSI UMBERTO (LEGA NORD) in data 19941220
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07339 presentata da ALTEA ANGELO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950210
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00447 presentata da SCANU GIAN PIERO (PART.POP.ITAL.) in data 19950220
MOZIONE 1/00089 presentata da NARDONE CARMINE (PROG.FEDER.) in data 19950223
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
4
1995
13
1996
31
1997
6
1998
6
1999
3
2000
7
2001
13
2002
13
2003
13
2004
8
2005
3
2006
3
2007
3
2008
12
2009
6
2010
3
2011
7
2012
5