Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Fabio Claudio Di Capua
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Fabio Di Capua
(Fabio Claudio Di Capua)
Nasce a San Severo (Foggia) il 6 settembre 1950
Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
142
Progetti di legge presentati
|
8
Interventi
|
309
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (58)
Altro firmatario (251)
Hai trovato 309 risultati
pagina
1
di 21
XII Legislatura della Repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00008 presentata da TATTARINI FLAVIO (PROG.FEDER.) in data 19940602
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01259 presentata da ROTUNDO ANTONIO (PROG.FEDER.) in data 19940614
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00074 presentata da BONITO FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19940614
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00095 presentata da DI FONZO GIOVANNI (PROG.FEDER.) in data 19940617
INTERPELLANZA 2/00069 presentata da TANZARELLA SERGIO (PROG.FEDER.) in data 19940621
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01630 presentata da ROTUNDO ANTONIO (PROG.FEDER.) in data 19940622
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00013 presentata da NARDONE CARMINE (PROG.FEDER.) in data 19940622
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01683 presentata da MASTROLUCA SALVATORE FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19940623
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00120 presentata da ALBERTINI GIUSEPPE (PROG.FEDER.) in data 19940623
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00133 presentata da DI STASI GIOVANNI (PROG.FEDER.) in data 19940630
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00141 presentata da BONITO FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19940701
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00024 presentata da NARDONE CARMINE (PROG.FEDER.) in data 19940707
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00030 presentata da NARDONE CARMINE (PROG.FEDER.) in data 19940713
INTERPELLANZA 2/00118 presentata da BERLINGUER LUIGI (PROG.FEDER.) in data 19940714
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02351 presentata da MASTROLUCA SALVATORE FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19940720
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1959
1
1994
33
1995
33
1996
38
1997
11
1998
11
1999
12
2000
3