Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maurizio Bernardo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maurizio Bernardo
Nasce a Palermo il 3 giugno 1963
Laurea in sociologia; Imprenditore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
318
Progetti di legge presentati
|
602
Interventi
|
617
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (101)
Altro firmatario (516)
Hai trovato 617 risultati
pagina
1
di 42
XV Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA URGENTE 2/00029 presentata da GARAGNANI FABIO (FORZA ITALIA) in data 27/06/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00101 presentata da UGGE' PAOLO (FORZA ITALIA) in data 06/07/2006
INTERPELLANZA 2/00054 presentata da GARDINI ELISABETTA (FORZA ITALIA) in data 11/07/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01287/101 presentata da BERNARDO MAURIZIO (FORZA ITALIA) in data 13/07/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/106 presentata da MILANATO LORENA (FORZA ITALIA) in data 02/08/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/107 presentata da BERNARDO MAURIZIO (FORZA ITALIA) in data 02/08/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/050 presentata da UGGE' PAOLO (FORZA ITALIA) in data 02/08/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00142 presentata da LUPI MAURIZIO ENZO (FORZA ITALIA) in data 25/09/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01608/007 presentata da COSSIGA GIUSEPPE (FORZA ITALIA) in data 26/09/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00290 presentata da LEONE ANTONIO (FORZA ITALIA) in data 03/10/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00183 presentata da LUPI MAURIZIO ENZO (FORZA ITALIA) in data 17/10/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01750/097 presentata da MINARDO RICCARDO (FORZA ITALIA) in data 26/10/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01750/096 presentata da RUSSO PAOLO (FORZA ITALIA) in data 26/10/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01750/099 presentata da MISURACA FILIPPO (FORZA ITALIA) in data 26/10/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01750/100 presentata da MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA (FORZA ITALIA) in data 26/10/2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
79
2007
59
2008
67
2009
30
2010
10
2011
16
2012
14
2013
7
2014
9
2015
7
2016
9
2017
11