Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Bubbico
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Bubbico
Nasce a Roma (Lazio) il 24 maggio 1928
Deceduto il 1 dicembre 1991
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
79
Progetti di legge presentati
|
28
Atti di indirizzo e controllo
|
24
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Commissione difesa
Membro dal 30 giugno 1972 al 7 luglio 1973
Sostituisce:
Gino Mattarelli
Giunta delle elezioni
Membro dal 4 luglio 1972 al 4 luglio 1976
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani
Membro dal 5 aprile 1973 al 25 novembre 1975
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 13 maggio 1975 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta provvisoria delle elezioni
Membro dal 5 luglio 1976 al 15 luglio 1976
Xix commissione igiene e sanità pubblica
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 4 agosto 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (difesa)
Membro dal 11 luglio 1979 al 2 dicembre 1980
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Presidente dal 9 agosto 1979 al 11 luglio 1983
Membro dal 9 agosto 1979 al 11 luglio 1983
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 2 dicembre 1980 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 12 luglio 1983 al 24 settembre 1985
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 11 ottobre 1983 al 6 maggio 1987
X Commissione (trasporti ed aviazione civile - marina mercantile - poste e telecomunicazioni)
Membro dal 27 gennaio 1984 al 1 agosto 1986
Sostituisce:
Luciano Faraguti
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 25 settembre 1985 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 agosto 1987 al 21 aprile 1988
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 6 ottobre 1987 al 31 maggio 1988
VI Commissione (finanze)
Membro dal 21 aprile 1988 al 1 dicembre 1991
Subentra a:
Filippo Maria Pandolfi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1972
3
1973
8
1974
7
1975
3
1976
14
1977
5
1978
1
1979
8
1980
5
1981
1
1982
2
1983
2
1984
4
1985
5
1986
6
1987
3
1988
2