Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pierluigi Petrini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pierluigi Petrini
Nasce a Milano (Lombardia) il 8 giugno 1952
Laurea in medicina e chirurgia; medico ospedaliero
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
73
Progetti di legge presentati
|
79
Interventi
|
158
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (36)
Altro firmatario (122)
Hai trovato 158 risultati
pagina
1
di 11
XI Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00022 presentata da FORMENTINI MARCO (LEGA NORD) in data 19920525
MOZIONE 1/00004 presentata da FORMENTINI MARCO (LEGA NORD) in data 19920525
MOZIONE 1/00024 presentata da PANNELLA MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920601
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04828 presentata da PADOVAN FABIO (LEGA NORD) in data 19920910
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07955 presentata da PETRINI PIERLUIGI (LEGA NORD) in data 19921119
INTERPELLANZA 2/00382 presentata da DORIGO MARTINO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19921120
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09354 presentata da PETRINI PIERLUIGI (LEGA NORD) in data 19930112
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09686 presentata da CASTELLANETA SERGIO (LEGA NORD) in data 19930118
INTERPELLANZA 2/00537 presentata da GARAVAGLIA MARIAPIA (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930204
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00831 presentata da GIANNOTTI VASCO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930216
INTERPELLANZA 2/00591 presentata da ROSSI ORESTE (LEGA NORD) in data 19930303
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3RI/00766 presentata da GIANNOTTI VASCO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930304
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3RI/00773 presentata da PETRINI PIERLUIGI (LEGA NORD) in data 19930304
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01011 presentata da ANGHINONI UBER (LEGA NORD) in data 19930318
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13369 presentata da PETRINI PIERLUIGI (LEGA NORD) in data 19930422
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1992
30
1993
8
1994
14
1995
7
1996
2
1997
8
1998
1
1999
3