Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto Tortoli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto Tortoli
Nasce a Roma (Lazio) il 10 maggio 1943
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
176
Progetti di legge presentati
|
391
Interventi
|
736
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (125)
Altro firmatario (611)
Hai trovato 736 risultati
pagina
1
di 50
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01414 presentata da TORTOLI ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 19940615
INTERPELLANZA 2/00055 presentata da ROSSO ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 19940616
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01801 presentata da TORTOLI ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 19940629
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02070 presentata da TORTOLI ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 19940707
MOZIONE 1/00015 presentata da DORIGO MARTINO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940713
INTERPELLANZA 2/00111 presentata da TORTOLI ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 19940713
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02243 presentata da TORTOLI ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 19940714
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02260 presentata da CECCHI UMBERTO (FORZA ITALIA) in data 19940715
MOZIONE 1/00020 presentata da MURATORI LUIGI (FORZA ITALIA) in data 19940802
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02782 presentata da TORTOLI ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 19940803
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02891 presentata da TORTOLI ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 19940804
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00058 presentata da SAIA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940804
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00079 presentata da CALZOLAIO VALERIO (PROG.FEDER.) in data 19940926
ODG SU P.D.L. DI BILANCIO IN COMMISSIONE 0/1072 - TAB. 12/012 presentata da BACCINI MARIO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19941013
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00106 presentata da BACCINI MARIO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19941018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
25
1995
17
1996
21
1997
25
1998
10
1999
5
2006
3
2007
13
2008
11
2009
12
2010
9
2011
22
2012
3