Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IV Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Organi della Camera
Organi
Ufficio provvisorio di Presidenza
16 maggio 1963 - 16 maggio 1963
Ufficio di Presidenza
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
Giunta del regolamento
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
Giunta delle elezioni
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
II Commissione Affari della Presidenza del Consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
III Commissione Affari esteri - emigrazione
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
IV Commissione Giustizia
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
V Commissione Bilancio e partecipazioni statali
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
vi Commissione finanze e tesoro
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
VII Commissione Difesa
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
VIII Commissione Istruzione e belle arti
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
IX Commissione Lavori pubblici
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
X Commissione Trasporti - poste e telecomunicazioni - marina mercantile
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
XI Commissione Agricoltura e foreste
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
XII Commissione Industria e commercio - artigianato - commercio estero
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
XIII Commissione Lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
XIX Commissione Igiene e sanità pubblica
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia
5 giugno 1963 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni
11 giugno 1963 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare consultiva per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali
19 giugno 1963 - 31 dicembre 1964
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
21 giugno 1963 - 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.142 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1963 - 1964"
26 giugno 1963 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere sulle norme delegate in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste
8 luglio 1963 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alle circoscrizioni giudiziarie
8 luglio 1963 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle direttive e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti dalla legge per le iniziative di interesse turistico ed alberghiero
17 luglio 1963 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative al riordinamento del ministero della difesa e degli stati maggiori, nonché per il riordino delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile
18 luglio 1963 - 18 novembre 1965
Commissione d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico
26 luglio 1963 - 4 giugno 1968
Commissione di vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca
3 ottobre 1963 - 4 giugno 1968
Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico
3 ottobre 1963 - 4 giugno 1968
Commissione di vigilanza sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza
3 ottobre 1963 - 4 giugno 1968
Commissione di vigilanza sulla biblioteca
31 ottobre 1963 - 9 maggio 1966
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
30 gennaio 1964 - 30 giugno 1965
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di edilizia economica e popolare
12 febbraio 1964 - 23 maggio 1964
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge tozzi condivi n. 643: "provvedimenti per la sistemazione della città di loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico"
18 febbraio 1964 - 4 giugno 1968
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
27 febbraio 1964 - 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge delfino n.2 "piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale dell'abruzzo - molise"
17 marzo 1964 - 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1450 " bilancio dello stato per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964"
19 maggio 1964 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro del vajont
24 giugno 1964 - 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1686 "bilancio di previsione dello stato per l'anno 1965"
30 ottobre 1964 - 4 giugno 1968
Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio
10 novembre 1964 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini ed aceti
15 dicembre 1964 - 12 febbraio 1965
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2017 "disciplina degli interventi per lo sviluppo del mezzogiorno"
17 febbraio 1965 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative ai bilanci degli enti pubblici
18 febbraio 1965 - 8 marzo 1965
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di nuove tariffe generali dei dazi doganali
18 febbraio 1965 - 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2186 "conversione in legge del decreto - legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa economica nazionale"
23 marzo 1965 - 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge aventi per oggetto la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani
18 maggio 1965 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sull'emanazione di un testo unico delle disposizioni di legge concernenti la disciplina degli interventi nel mezzogiorno
26 giugno 1965 - 24 giugno 1967
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri e in materia consolare
27 settembre 1965 - 23 gennaio 1967
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate nelle materie previste dai trattati della comunità economica europea (cee) e della comunità' europea della energia atomica (ceea)
27 settembre 1965 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma ed al miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale
28 settembre 1965 - 4 giugno 1968
Commissione di vigilanza sulla biblioteca
10 maggio 1966 - 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge relativi alle zone depresse del centro nord
20 giugno 1966 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti
30 giugno 1966 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per le questioni regionali
4 luglio 1966 - 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame dei decreti legge relativi agli interventi ed alle provvidenze per le popolazioni e i territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966
7 dicembre 1966 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare consultiva concernente provvedimenti per lo sviluppo agricolo nel quinquennio 1966-1970
19 gennaio 1967 - 22 maggio 1967
Commissione parlamentare consultiva concernente l'autorizzazione di spese per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo
20 novembre 1967 - 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 4797 "conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968"
29 gennaio 1968 - 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali
9 marzo 1968 - 4 giugno 1968
Deputati
Gli eletti della Legislatura
A
(48)
B
(86)
C
(73)
D
(60)
E
(3)
F
(35)
G
(49)
H
(1)
I
(6)
J
(2)
L
(37)
M
(64)
N
(16)
O
(5)
P
(37)
Q
(2)
R
(34)
S
(53)
T
(26)
U
(2)
V
(24)
Z
(9)
Tutti
(673)
Accedi alle variazioni nella composizione della Camera
Gli organi parlamentari
Ufficio di Presidenza
Commissioni permanenti
Commissioni speciali
Giunte
Commissioni di vigilanza
Commissioni bicamerali e d'inchiesta
Commissioni bicamerali d'inchiesta
Commissioni bicamerali di rango Costituzionale
Commissioni bicamerali consultive
Commissioni bicamerali di indirizzo, vigilanza e controllo
Commissione inquirente
Commissioni monocamerali d'inchiesta
Commissioni miste
I governi
I Governo Leone
I Governo Moro
II Governo Moro
III Governo Moro
Gruppi parlamentari
COMUNISTA
DEMOCRATICO CRISTIANO
MISTO
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO DI UNITA' MONARCHICA
PARTITO LIBERALE ITALIANO
PARTITO REPUBBLICANO
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA