Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Leonilde Iotti
/
VI Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nilde Iotti
(Leonilde Iotti)
Nasce a Reggio Nell'Emilia (Emilia-Romagna) il 10 aprile 1920
Deceduta il 4 dicembre 1999
Laurea in lettere; insegnante.
Presidente della Camera
Legislatura VIII della Repubblica italiana
Legislatura IX della Repubblica italiana
Legislatura X della Repubblica italiana
VI Legislatura della Repubblica italiana (25.05.1972 - 04.07.1976)
Elezioni di domenica 7 maggio 1972
Proporzionale (1946-1993)
Proclamata il 19 maggio 1972 , con convalida del 01 agosto 1972
Eletta nella circoscrizione PARMA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 luglio 1976
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
38
Interventi
|
9
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (1)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 1 risultati
Anno
1974
VI Legislatura della Repubblica italiana
FLAMIGNI ed altri: Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati (iniziativa Parlamentare) -
C.2941
, 15 maggio 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia.
26
Immagini
2
Video
ASSEMBLEA
Seduta n.305
29 gennaio 1998
ASSEMBLEA
Seduta n.755
5 luglio 2000
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1972
5
1973
2
1974
1
1975
1