Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
I Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRATICO CRISTIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Dal 1 giugno 1948 al 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 ottobre 1948 al 30 dicembre 1948
Cessa
Giovanni Ghirotti
Aderisce
Natale Gorini
Presidente
Giuseppe Cappi
dal 01.06.1948 al 07.12.1950
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Vicepresidenti
Ennio Avanzini
dal 01.06.1948 al 09.02.1950
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Gesumino Mastino
dal 01.06.1948 al 09.02.1950
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Membri del c.d.
Renato Cappugi
dal 01.06.1948 al 31.12.1948
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Caronia
dal 01.06.1948 al 31.12.1948
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Dino Del Bo
dal 01.06.1948 al 31.12.1948
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Dossetti
dal 01.06.1948 al 31.12.1948
Membro dal 01.06.1948 al 18.07.1952
Francesco Maria Dominedo'
dal 01.06.1948 al 31.12.1949
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Vito Giuseppe Galati
dal 01.06.1948 al 31.12.1949
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Raffaele Pio Petrilli
dal 01.06.1948 al 31.12.1949
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Fernando Tambroni Armaroli
dal 01.06.1948 al 31.12.1949
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Egidio Tosato
dal 01.06.1948 al 31.12.1949
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Maria Bettiol
dal 01.06.1948 al 31.12.1950
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Igino Giordani
dal 01.06.1948 al 31.12.1950
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Leone
dal 01.06.1948 al 31.12.1950
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Salvatore Scoca
dal 01.06.1948 al 31.12.1950
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Gaspare Ambrosini
dal 01.06.1948 al 31.12.1951
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Cappi
dal 01.06.1948 al 31.12.1951
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Battista Migliori
dal 01.06.1948 al 31.12.1951
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Aldo Moro
dal 01.06.1948 al 31.12.1951
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Oscar Luigi Scalfaro
dal 01.06.1948 al 22.09.1952
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Rapelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Segretario
Carlo Cremaschi
dal 01.06.1948 al 09.02.1950
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Vicesegretario
Elisabetta (Elsa) Conci
dal 01.06.1948 al 30.01.1952
Membro dal 01.06.1948 al 24.06.1953
altri membri
Giovanni Ghirotti
dal 01.06.1948 al 28.10.1948
Michele Valenti
dal 01.06.1948 al 13.03.1949
Giuseppe Fuschini
dal 01.06.1948 al 10.07.1949
Ugo Rodino'
dal 01.06.1948 al 23.11.1949
Giovanni Gasparoli
dal 01.06.1948 al 29.07.1950
Pietro Bulloni
dal 01.06.1948 al 25.08.1950
Alfredo Proia
dal 01.06.1948 al 23.10.1950
Giuseppe Firrao
dal 01.06.1948 al 10.12.1950
Maria Pucci
dal 01.06.1948 al 13.12.1950
Florestano Di Fausto
dal 01.06.1948 al 07.02.1951
Ettore Viola Di Ca' Tasson
dal 01.06.1948 al 07.02.1951
Angelo Visentin
dal 01.06.1948 al 02.03.1951
Domenico Latanza
dal 01.06.1948 al 03.07.1951
Leone Osvaldo Girolami
dal 01.06.1948 al 12.07.1951
Vincenzo Cecconi
dal 01.06.1948 al 18.07.1951
Fiorenzo Cimenti
dal 01.06.1948 al 06.10.1951
Gerardo De Caro
dal 01.06.1948 al 26.10.1951
Vittorio Pertusio
dal 01.06.1948 al 14.11.1951
Enzo Giacchero
dal 01.06.1948 al 23.09.1952
Giorgio La Pira
dal 01.06.1948 al 22.12.1952
Raffaele Terranova
dal 01.06.1948 al 13.02.1953
Enrico Mattei
dal 01.06.1948 al 05.03.1953
Giovan Battista Adonnino
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Alfredo Amatucci
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Gaetano Ambrico
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giulio Andreotti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Armando Angelini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Nicola Angelucci
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Arcaini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Alessandro Arcangeli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Armosino
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giacinto Artale
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Babbi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Bagnera
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Luigi Balduzzi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Faustino Barbina
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Silvano Baresi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Vincenzo Bavaro
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Stefano Bazoli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Lodovico Benvenuti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Marzio Bernardinetti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Bersani
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Fu Giovanni Berti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Ermenegildo Bertola
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Loris Biagioni
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Laura Bianchini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Lorenzo Biasutti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Luigi Bima
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Paolo Bonomi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Margherita Bontade
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Raimondo Borsellino
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Vittorio Bosco Lucarelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Bovetti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Brusasca
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Brunetto Bucciarelli Ducci
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Arturo Burato
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Edmondo Caccuri
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Osvaldo Cagnasso
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Italo Giulio Caiati
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Fortunato Calcagno
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Pietro Campilli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Michele Camposarcuno
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Salvatore Cara
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Antonio Carcaterra
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Carignani
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Filadelfio Caroniti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Benedetto Carratelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Battista Carron
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Nello Caserta
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giacomo Casoni
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Gennaro Cassiani
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Edgardo Castelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Castelli Avolio
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Antonio Cavalli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Mario Ceravolo
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Luigi Chatrian
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Egidio Chiarini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Francesco Chieffi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Edoardo Clerici
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Ivo Coccia
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Codacci Pisanelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Domenico Colasanto
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giulio Coli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Aurelio Colleoni
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Emilio Colombo
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Francesco Concetti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Alessandro Coppi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giacomo Corona
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Camillo Corsanego
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Pasquale Cortese
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Mario Cotellessa
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Ferdinando d'Ambrosio
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Maria Pia Dal Canton
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Alcide De Gasperi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Beniamino De Maria
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Alberto De Martino
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Carmine De Martino
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Gustavo De Meo
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Luigi De Michele
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giacomo De Palma
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Danilo de' Cocci
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Umberto Delle Fave
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Filomena Delli Castelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Gaetano Di Leo
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Romolo Diecidue
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Ezio Donatini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Ermini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Arnaldo Fabriani
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Angelo Facchin
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Pietro Fadda
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Augusto Fanelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Amintore Fanfani
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Paolo Alfonso Farinet
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Aldo Fascetti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Bruno Fassina
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Maria Federici Agamben
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Antonio Ferrarese
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Celestino Ferrario
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Emanuele Ferraris
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Pietro Ferreri
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Bortolo Eugenio Fina
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Salvatore Foderaro
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Palmiro Foresi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Francesco Franceschini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Luigi Camillo Fumagalli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Valdo Fusi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Antonio Gabrieli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Garlato
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Eugenio Gatto
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Pietro Germani
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Silvio Geuna
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Giammarco
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Grazia Giuntoli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Guido Gonella
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Angela Gotelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Italo Greco
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Gronchi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Antonio Guariento
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Emanuele Guerrieri
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Filippo Guerrieri
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Luigi Gui
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Angela Maria Guidi Cingolani
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Renzo Helfer
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Maria De Unterrichter Jervolino
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Angelo Raffaele Jervolino
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Domenico Larussa
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Lazzati
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Pietro Lecciso
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Tommaso Leonetti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Raffaele Lettieri
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Pietro Lizier
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Filippo Lo Giudice
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Ruggero Lombardi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Pia Lombardi Colini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Antonio Luigi Lombardini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Tarcisio Longoni
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Roberto Lucifredi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Piero Malvestiti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Salvatore Mannironi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Paolo Manuel Gismondi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Raimondo Manzini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Achille Marazza
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giulio Marazzina
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Pasquale Marconi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Francesco Marenghi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Michele Marotta
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Mario Martinelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Edoardo Martino
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Achille Marzarotto
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Bernardo Mattarella
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Antonio Maxia
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Crescenzo Mazza
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Luigi Meda
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Enrico Medi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Mario Melloni
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Natale Menotti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Filippo Micheli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Antonio Molinaroli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Ottorino Momoli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Vito Monterisi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Reginaldo Monticelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Lodovico Montini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Luigi Morelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Francesco Moro
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Gerolamo Lino Moro
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Alberico Motolese
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Filippo Murdaca
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Francesco Murgia
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Guido Mussini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Andrea Negrari
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Maria Nicotra Verzotto
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Notarianni
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Raffaele Numeroso
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Camillo Orlando
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Tarcisio Pacati
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Arrigo Paganelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Salvatore Pagliuca
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Primo Romolo Palenzona
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Parente
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giulio Pastore
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Antonio Pecoraro
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Pella
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Perlingieri
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Carlo Petrone
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Petrucci
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Paride Piasenti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Attilio Piccioni
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Ortensio Pierantozzi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Gaspare Pignatelli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Francesco Pignatone
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Mariano Poletto
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Ponti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Vittorio Pugliese
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Gioacchino Quarello
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Adolfo Quintieri
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Raimondi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Stefano Reggio d'Aci
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Carlo Repossi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Matteo Rescigno
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Raffaele Resta
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Stefano Riccio
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Riva
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Vincenzo Rivera
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Ercole Rocchetti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Enrico Roselli
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Mariano Rumor
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Carlo Russo
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Armando Sabatini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Mario Saggin
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Angelo Salizzoni
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Attilio Salvatore
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Remo Sammartino
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Umberto Sampietro
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Domenico Sartor
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Battista Scaglia
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Mario Scelba
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Guglielmo Schiratti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giacomo Sedati
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Antonio Segni
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Gabriele Semeraro
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Sodano
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Spataro
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Eugenio Spiazzi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Domenico Spoleti
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Carlo Stagno d'Alcontres
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Albino Ottavio Stella
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Ferdinando Storchi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Fiorentino Sullo
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Emilio Paolo Taviani
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Corrado Terranova
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Alfonso Tesauro
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Vittoria Titomanlio
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Togni
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Umberto Tomba
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Romano Tommasi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Matteo Tonengo
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Enrico Tosi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Renato Tozzi Condivi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Michelangelo Trimarchi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Michele Troisi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Ferdinando Truzzi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Tudisco
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giorgio Tupini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Vincenzo Turco
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Francesco Turnaturi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Gigliola Valandro
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Athos Valsecchi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Veronesi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Mario Vetrone
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Ambrogio Viale
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Rodolfo Vicentini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Gaetano Vigo
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Michele Vocino
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Calogero Volpe
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Benigno Zaccagnini
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Tommaso Zerbi
dal 01.06.1948 al 24.06.1953
Renzo Franzo
dal 03.06.1948 al 24.06.1953
Pasquale Improta
dal 03.06.1948 al 24.06.1953
Giorgio Mastino Del Rio
dal 03.06.1948 al 24.06.1953
Mario Lauro Pietrosanti
dal 03.06.1948 al 24.06.1953
Erisia Gennai Tonietti
dal 09.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Liguori
dal 18.06.1948 al 24.06.1953
Enrico Sailis
dal 14.09.1948 al 24.06.1953
Natale Gorini
dal 28.10.1948 al 24.06.1953
Storia
Composizione storica
01.06.1948
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 19 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
Viene eletto 1 Vicesegretario
Aderiscono 301 membri
03.06.1948
Aderiscono 4 membri
08.06.1948
Cessa 1 membro
09.06.1948
Aderisce 1 membro
18.06.1948
Aderisce 1 membro
02.09.1948
Cessa 1 membro
14.09.1948
Aderisce 1 membro
28.10.1948
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
31.12.1948
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 4
01.01.1949
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
02.02.1949
Viene eletto il Presidente
13.03.1949
Cessa 1 membro
23.03.1949
Aderisce 1 membro
10.07.1949
Cessa 1 membro
15.07.1949
Aderisce 1 membro
11.10.1949
Cessa 1 membro
23.11.1949
Cessa 1 membro
01.12.1949
Aderisce 1 membro
31.12.1949
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 7
01.01.1950
Vengono eletti 7 deputati alla carica di Membro del c.d.
09.02.1950
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
Il Presidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
1 Segretario lascia l'incarico
29.07.1950
Cessa 1 membro
25.08.1950
Cessa 1 membro
27.09.1950
Aderiscono 2 membri
23.10.1950
Cessa 1 membro
26.10.1950
Aderisce 1 membro
07.12.1950
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
10.12.1950
Cessa 1 membro
13.12.1950
Cessa 1 membro
20.12.1950
Aderiscono 2 membri
31.12.1950
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 5
01.01.1951
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Membro del c.d.
03.02.1951
Cessa 1 membro
07.02.1951
Cessano 2 membri
14.02.1951
Aderisce 1 membro
02.03.1951
Cessa 1 membro
14.03.1951
Aderisce 1 membro
03.07.1951
Cessa 1 membro
12.07.1951
Cessa 1 membro
18.07.1951
Cessa 1 membro
02.08.1951
Aderiscono 2 membri
06.10.1951
Cessa 1 membro
26.10.1951
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
14.11.1951
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
16.11.1951
Aderisce 1 membro
31.12.1951
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 10
01.01.1952
Vengono eletti 10 deputati alla carica di Membro del c.d.
30.01.1952
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
Viene eletto 1 Vicesegretario
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
1 Vicesegretario lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
18.07.1952
Cessa 1 membro
22.09.1952
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
23.09.1952
Viene eletto 1 Membro del c.d.
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
03.10.1952
Aderiscono 2 membri
23.10.1952
Viene eletto 1 Vicepresidente
22.12.1952
Cessa 1 membro
23.12.1952
Aderisce 1 membro
24.01.1953
Cessa 1 membro
05.02.1953
Aderisce 1 membro
13.02.1953
Cessa 1 membro
19.02.1953
Aderisce 1 membro
05.03.1953
Cessa 1 membro