Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
XII Commissione (Industria e commercio - artigianato - commercio estero)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Giorgio La Malfa
REPUBBLICANO
dal 11.07.1979 al 04.04.1980
Membro dal 11.07.1979 al 28.12.1982
Francesco Forte
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
dal 07.05.1980 al 15.07.1981
Membro dal 05.04.1980 al 05.05.1980 sostituisce:
Giuseppe Tocco
;
dal 05.05.1980 al 11.07.1983
Enrico Manca
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Vicepresidenti
Guido Cappelloni
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Severino Citaristi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Emilio Pugno
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Segretari
Mauro Olivi
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Giovanni Cuojati
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Aristide Tesini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro dal 11.07.1979 al 11.07.1983
altri membri
Ugo Martinat
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Michele Graduata
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Giorgio Gangi
dal 11.07.1979 al 19.06.1980
dal 28.12.1982 al 11.07.1983
Massimo Cacciari
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Lorenzo Cappelli
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Franco Proietti
dal 11.07.1979 al 20.09.1979
dal 25.09.1979 al 11.07.1983
Lelio Grassucci
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Quieti
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Tomaso Staiti Di Cuddia Delle Chiuse
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Michele Di Giesi
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Mario Fioret
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Antonio Laforgia
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Franco Bonferroni
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Ivanne Trebbi Aloardi
dal 11.07.1979 al 25.09.1979
dal 03.10.1979 al 11.07.1983
Vito Napoli
dal 11.07.1979 al 25.07.1979
dal 29.10.1980 al 11.07.1983
Giovanni Amabile
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Mario Catalano
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Antonio Baslini
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Gianluca Cerrina Feroni
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Piero Bassetti
dal 11.07.1979 al 03.03.1982
Federico Brini
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Silvestro Ferrari
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Antonino Perrone
dal 11.07.1979 al 06.05.1980
Gianfranco Aliverti
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Paolo Pietro Broccoli
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Milena Sarri Trabujo
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Francesco Merloni
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Carlo Sangalli
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Paolo Enrico Moro
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Luigi Boggio
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Francesco Principe
dal 11.07.1979 al 19.06.1980
Maurizio Sacconi
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 15.07.1981 al 13.10.1981 sostituisce:
Gianni De Michelis
;
dal 13.10.1981 al 11.07.1983
Giuseppe Tocco
dal 11.07.1979 al 05.05.1980
dal 01.12.1982 al 11.07.1983 sostituisce:
Francesco Forte
;
Giancarlo Abete
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Emma Bonino
dal 11.07.1979 al 12.05.1981
dal 14.12.1982 al 06.01.1983
Alfredo Marraffini
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Cesare Dujany
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Sergio Cuminetti
dal 11.07.1979 al 11.07.1983
Luigi Buccico
dal 11.07.1979 al 29.09.1979
Giuseppe Ceni
dal 25.07.1979 al 11.07.1983
Renato Massari
dal 04.08.1979 al 04.04.1980 sostituisce:
Michele Di Giesi
;
Cesare Zappulli
dal 08.08.1979 al 04.04.1980 sostituisce:
Antonio Baslini
;
Paolo Caccia
dal 08.08.1979 al 04.04.1980 sostituisce:
Sergio Cuminetti
;
dal 05.04.1980 al 06.05.1980 sostituisce:
Antonino Perrone
;
Andrea Margheri
dal 20.09.1979 al 03.10.1979
Giuseppe La Ganga
dal 04.10.1979 al 16.07.1981
Mario Giuliano
dal 05.10.1979 al 30.01.1981
Gianni Ravaglia
dal 04.04.1980 al 28.06.1981 sostituisce:
Giorgio La Malfa
;
Giorgio Postal
dal 06.05.1980 al 11.07.1983
Stefano Servadei
dal 19.06.1980 al 15.12.1981
dal 18.07.1981 al 22.01.1982
Valdo Spini
dal 19.06.1980 al 11.07.1983
Dino Madaudo
dal 18.10.1980 al 11.07.1983 sostituisce:
Michele Di Giesi
;
Maria Luisa Galli
dal 30.01.1981 al 22.05.1981
Alessandro Tessari
dal 12.05.1981 al 29.03.1982
Nello Balestracci
dal 07.07.1981 al 11.07.1983 sostituisce:
Mario Fioret
;
Riccardo Misasi
dal 15.07.1981 al 11.07.1983
Gianni De Michelis
dal 15.07.1981 al 13.10.1981
Nevol Querci
dal 15.07.1981 al 18.07.1981
Vitale Robaldo
dal 15.07.1981 al 01.12.1982 sostituisce:
Giorgio La Malfa
;
dal 28.12.1982 al 11.07.1983
Antonio Matarrese
dal 16.07.1981 al 15.12.1982
Francesco Roccella
dal 16.07.1981 al 14.12.1982
dal 06.01.1983 al 11.07.1983
Paolo Babbini
dal 22.01.1982 al 11.07.1983
Michele Viscardi
dal 12.03.1982 al 11.07.1983
Filippo Maria Pandolfi
dal 15.12.1982 al 11.07.1983
Paolo Cirino Pomicino
dal 15.12.1982 al 11.07.1983 sostituisce:
Filippo Maria Pandolfi
;
Domenico Pinto
dal 18.01.1983 al 11.07.1983
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
11.07.1979
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 46 membri
25.07.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.08.1979
1 sostituzione
08.08.1979
2 sostituzioni
20.09.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
25.09.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
29.09.1979
cessa 1 membro
03.10.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.10.1979
è assegnato 1 membro
05.10.1979
è assegnato 1 membro
04.04.1980
il Presidente lascia l'incarico
1 sostituzione
terminano 3 sostituzioni
05.04.1980
2 sostituzioni
05.05.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
06.05.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
07.05.1980
viene eletto il Presidente
19.06.1980
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
18.10.1980
1 sostituzione
29.10.1980
è assegnato 1 membro
30.01.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
12.05.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
22.05.1981
cessa 1 membro
28.06.1981
termina 1 sostituzione
07.07.1981
1 sostituzione
15.07.1981
sono assegnati 3 membri
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 4 membri
2 sostituzioni
16.07.1981
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
18.07.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
13.10.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
15.12.1981
cessa 1 membro
22.01.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
03.03.1982
cessa 1 membro
12.03.1982
è assegnato 1 membro
29.03.1982
cessa 1 membro
01.12.1982
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
14.12.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
15.12.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
28.12.1982
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
06.01.1983
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
18.01.1983
è assegnato 1 membro
Sedute
mercoledì, 11 luglio 1979
mercoledì, 18 luglio 1979
giovedì, 19 luglio 1979
martedì, 24 luglio 1979
mercoledì, 25 luglio 1979
giovedì, 26 luglio 1979
giovedì, 9 agosto 1979
martedì, 18 settembre 1979
mercoledì, 19 settembre 1979
giovedì, 20 settembre 1979
martedì, 25 settembre 1979
mercoledì, 26 settembre 1979
giovedì, 27 settembre 1979
mercoledì, 3 ottobre 1979
giovedì, 4 ottobre 1979
mercoledì, 10 ottobre 1979
giovedì, 11 ottobre 1979
martedì, 16 ottobre 1979
mercoledì, 17 ottobre 1979
giovedì, 18 ottobre 1979
giovedì, 18 ottobre 1979
martedì, 23 ottobre 1979
mercoledì, 24 ottobre 1979
giovedì, 25 ottobre 1979
martedì, 30 ottobre 1979
mercoledì, 7 novembre 1979
giovedì, 8 novembre 1979
mercoledì, 14 novembre 1979
mercoledì, 14 novembre 1979
giovedì, 15 novembre 1979
mercoledì, 21 novembre 1979
mercoledì, 28 novembre 1979
mercoledì, 5 dicembre 1979
giovedì, 6 dicembre 1979
martedì, 11 dicembre 1979
martedì, 11 dicembre 1979
mercoledì, 12 dicembre 1979
giovedì, 13 dicembre 1979
martedì, 18 dicembre 1979
martedì, 18 dicembre 1979
mercoledì, 19 dicembre 1979
mercoledì, 19 dicembre 1979
giovedì, 20 dicembre 1979
giovedì, 20 dicembre 1979
giovedì, 20 dicembre 1979
mercoledì, 9 gennaio 1980
giovedì, 10 gennaio 1980
giovedì, 10 gennaio 1980
mercoledì, 16 gennaio 1980
mercoledì, 16 gennaio 1980
giovedì, 17 gennaio 1980
martedì, 22 gennaio 1980
mercoledì, 23 gennaio 1980
giovedì, 24 gennaio 1980
mercoledì, 6 febbraio 1980
giovedì, 7 febbraio 1980
martedì, 12 febbraio 1980
mercoledì, 13 febbraio 1980
giovedì, 14 febbraio 1980
martedì, 26 febbraio 1980
mercoledì, 27 febbraio 1980
mercoledì, 27 febbraio 1980
giovedì, 28 febbraio 1980
martedì, 4 marzo 1980
mercoledì, 5 marzo 1980
mercoledì, 5 marzo 1980
giovedì, 6 marzo 1980
martedì, 11 marzo 1980
mercoledì, 12 marzo 1980
giovedì, 13 marzo 1980
martedì, 25 marzo 1980
mercoledì, 26 marzo 1980
mercoledì, 16 aprile 1980
giovedì, 24 aprile 1980
martedì, 29 aprile 1980
mercoledì, 7 maggio 1980
giovedì, 8 maggio 1980
giovedì, 8 maggio 1980
mercoledì, 14 maggio 1980
giovedì, 15 maggio 1980
giovedì, 15 maggio 1980
mercoledì, 21 maggio 1980
mercoledì, 11 giugno 1980
mercoledì, 11 giugno 1980
giovedì, 12 giugno 1980
giovedì, 12 giugno 1980
martedì, 17 giugno 1980
mercoledì, 18 giugno 1980
giovedì, 19 giugno 1980
mercoledì, 25 giugno 1980
giovedì, 26 giugno 1980
giovedì, 3 luglio 1980
mercoledì, 9 luglio 1980
giovedì, 10 luglio 1980
giovedì, 10 luglio 1980
giovedì, 10 luglio 1980
giovedì, 10 luglio 1980
martedì, 15 luglio 1980
mercoledì, 16 luglio 1980
mercoledì, 16 luglio 1980
mercoledì, 16 luglio 1980
giovedì, 17 luglio 1980
mercoledì, 23 luglio 1980
mercoledì, 23 luglio 1980
martedì, 29 luglio 1980
mercoledì, 30 luglio 1980
mercoledì, 30 luglio 1980
mercoledì, 30 luglio 1980
mercoledì, 30 luglio 1980
giovedì, 31 luglio 1980
giovedì, 31 luglio 1980
venerdì, 1° agosto 1980
venerdì, 1° agosto 1980
martedì, 19 agosto 1980
mercoledì, 10 settembre 1980
martedì, 16 settembre 1980
mercoledì, 17 settembre 1980
giovedì, 18 settembre 1980
martedì, 23 settembre 1980
mercoledì, 24 settembre 1980
giovedì, 25 settembre 1980
mercoledì, 8 ottobre 1980
mercoledì, 15 ottobre 1980
giovedì, 23 ottobre 1980
venerdì, 24 ottobre 1980
mercoledì, 29 ottobre 1980
mercoledì, 5 novembre 1980
giovedì, 6 novembre 1980
martedì, 11 novembre 1980
mercoledì, 12 novembre 1980
giovedì, 13 novembre 1980
giovedì, 20 novembre 1980
martedì, 25 novembre 1980
mercoledì, 26 novembre 1980
giovedì, 27 novembre 1980
giovedì, 27 novembre 1980
martedì, 2 dicembre 1980
mercoledì, 3 dicembre 1980
giovedì, 4 dicembre 1980
giovedì, 4 dicembre 1980
mercoledì, 10 dicembre 1980
giovedì, 11 dicembre 1980
mercoledì, 17 dicembre 1980
mercoledì, 17 dicembre 1980
mercoledì, 17 dicembre 1980
giovedì, 18 dicembre 1980
martedì, 20 gennaio 1981
mercoledì, 21 gennaio 1981
mercoledì, 21 gennaio 1981
martedì, 27 gennaio 1981
martedì, 27 gennaio 1981
mercoledì, 28 gennaio 1981
mercoledì, 28 gennaio 1981
giovedì, 29 gennaio 1981
martedì, 17 febbraio 1981
mercoledì, 18 febbraio 1981
mercoledì, 18 febbraio 1981
giovedì, 19 febbraio 1981
mercoledì, 25 febbraio 1981
mercoledì, 25 febbraio 1981
giovedì, 26 febbraio 1981
mercoledì, 4 marzo 1981
giovedì, 5 marzo 1981
giovedì, 5 marzo 1981
mercoledì, 11 marzo 1981
mercoledì, 11 marzo 1981
giovedì, 12 marzo 1981
mercoledì, 18 marzo 1981
mercoledì, 18 marzo 1981
giovedì, 19 marzo 1981
mercoledì, 25 marzo 1981
mercoledì, 25 marzo 1981
giovedì, 26 marzo 1981
martedì, 31 marzo 1981
mercoledì, 1° aprile 1981
mercoledì, 1° aprile 1981
mercoledì, 8 aprile 1981
mercoledì, 8 aprile 1981
martedì, 14 aprile 1981
mercoledì, 15 aprile 1981
mercoledì, 15 aprile 1981
mercoledì, 29 aprile 1981
mercoledì, 29 aprile 1981
giovedì, 30 aprile 1981
giovedì, 30 aprile 1981
mercoledì, 6 maggio 1981
giovedì, 7 maggio 1981
mercoledì, 20 maggio 1981
mercoledì, 20 maggio 1981
giovedì, 21 maggio 1981
mercoledì, 10 giugno 1981
mercoledì, 10 giugno 1981
mercoledì, 24 giugno 1981
mercoledì, 1° luglio 1981
giovedì, 9 luglio 1981
venerdì, 10 luglio 1981
giovedì, 16 luglio 1981
mercoledì, 22 luglio 1981
giovedì, 23 luglio 1981
giovedì, 23 luglio 1981
mercoledì, 29 luglio 1981
giovedì, 30 luglio 1981
giovedì, 30 luglio 1981
mercoledì, 9 settembre 1981
giovedì, 10 settembre 1981
mercoledì, 16 settembre 1981
mercoledì, 16 settembre 1981
giovedì, 17 settembre 1981
giovedì, 17 settembre 1981
mercoledì, 23 settembre 1981
mercoledì, 23 settembre 1981
giovedì, 24 settembre 1981
mercoledì, 30 settembre 1981
martedì, 6 ottobre 1981
martedì, 6 ottobre 1981
mercoledì, 7 ottobre 1981
giovedì, 8 ottobre 1981
giovedì, 8 ottobre 1981
mercoledì, 14 ottobre 1981
giovedì, 15 ottobre 1981
martedì, 20 ottobre 1981
mercoledì, 21 ottobre 1981
mercoledì, 21 ottobre 1981
giovedì, 22 ottobre 1981
martedì, 27 ottobre 1981
mercoledì, 4 novembre 1981
mercoledì, 4 novembre 1981
giovedì, 5 novembre 1981
mercoledì, 11 novembre 1981
mercoledì, 11 novembre 1981
giovedì, 12 novembre 1981
giovedì, 12 novembre 1981
venerdì, 13 novembre 1981
venerdì, 13 novembre 1981
martedì, 24 novembre 1981
martedì, 24 novembre 1981
mercoledì, 2 dicembre 1981
mercoledì, 2 dicembre 1981
giovedì, 3 dicembre 1981
giovedì, 3 dicembre 1981
giovedì, 3 dicembre 1981
venerdì, 4 dicembre 1981
mercoledì, 9 dicembre 1981
mercoledì, 9 dicembre 1981
giovedì, 10 dicembre 1981
giovedì, 10 dicembre 1981
giovedì, 10 dicembre 1981
martedì, 15 dicembre 1981
mercoledì, 16 dicembre 1981
mercoledì, 16 dicembre 1981
giovedì, 17 dicembre 1981
giovedì, 17 dicembre 1981
venerdì, 18 dicembre 1981
venerdì, 18 dicembre 1981
martedì, 22 dicembre 1981
martedì, 22 dicembre 1981
mercoledì, 13 gennaio 1982
mercoledì, 13 gennaio 1982
giovedì, 14 gennaio 1982
giovedì, 14 gennaio 1982
mercoledì, 20 gennaio 1982
mercoledì, 20 gennaio 1982
giovedì, 21 gennaio 1982
giovedì, 21 gennaio 1982
venerdì, 22 gennaio 1982
martedì, 26 gennaio 1982
martedì, 26 gennaio 1982
mercoledì, 27 gennaio 1982
mercoledì, 27 gennaio 1982
giovedì, 28 gennaio 1982
martedì, 2 febbraio 1982
mercoledì, 3 febbraio 1982
mercoledì, 3 febbraio 1982
giovedì, 4 febbraio 1982
giovedì, 4 febbraio 1982
mercoledì, 10 febbraio 1982
mercoledì, 10 febbraio 1982
giovedì, 11 febbraio 1982
martedì, 16 febbraio 1982
mercoledì, 17 febbraio 1982
mercoledì, 17 febbraio 1982
martedì, 23 febbraio 1982
martedì, 23 febbraio 1982
mercoledì, 24 febbraio 1982
mercoledì, 24 febbraio 1982
mercoledì, 3 marzo 1982
giovedì, 4 marzo 1982
giovedì, 4 marzo 1982
giovedì, 4 marzo 1982
giovedì, 4 marzo 1982
mercoledì, 10 marzo 1982
mercoledì, 10 marzo 1982
giovedì, 11 marzo 1982
giovedì, 11 marzo 1982
giovedì, 11 marzo 1982
mercoledì, 17 marzo 1982
mercoledì, 17 marzo 1982
giovedì, 18 marzo 1982
giovedì, 18 marzo 1982
martedì, 30 marzo 1982
mercoledì, 31 marzo 1982
mercoledì, 31 marzo 1982
giovedì, 1° aprile 1982
giovedì, 1° aprile 1982
martedì, 6 aprile 1982
martedì, 6 aprile 1982
giovedì, 15 aprile 1982
giovedì, 15 aprile 1982
martedì, 20 aprile 1982
mercoledì, 21 aprile 1982
giovedì, 22 aprile 1982
giovedì, 29 aprile 1982
mercoledì, 12 maggio 1982
giovedì, 13 maggio 1982
giovedì, 13 maggio 1982
giovedì, 10 giugno 1982
mercoledì, 16 giugno 1982
giovedì, 17 giugno 1982
giovedì, 24 giugno 1982
giovedì, 24 giugno 1982
mercoledì, 30 giugno 1982
giovedì, 1° luglio 1982
giovedì, 1° luglio 1982
mercoledì, 7 luglio 1982
mercoledì, 7 luglio 1982
martedì, 13 luglio 1982
mercoledì, 14 luglio 1982
mercoledì, 14 luglio 1982
giovedì, 15 luglio 1982
giovedì, 15 luglio 1982
martedì, 20 luglio 1982
mercoledì, 21 luglio 1982
mercoledì, 21 luglio 1982
giovedì, 22 luglio 1982
mercoledì, 28 luglio 1982
mercoledì, 28 luglio 1982
giovedì, 29 luglio 1982
giovedì, 29 luglio 1982
martedì, 3 agosto 1982
mercoledì, 4 agosto 1982
mercoledì, 4 agosto 1982
giovedì, 5 agosto 1982
giovedì, 5 agosto 1982
mercoledì, 29 settembre 1982
mercoledì, 29 settembre 1982
giovedì, 30 settembre 1982
mercoledì, 6 ottobre 1982
mercoledì, 6 ottobre 1982
giovedì, 7 ottobre 1982
giovedì, 7 ottobre 1982
giovedì, 7 ottobre 1982
martedì, 12 ottobre 1982
martedì, 12 ottobre 1982
mercoledì, 13 ottobre 1982
mercoledì, 13 ottobre 1982
giovedì, 14 ottobre 1982
martedì, 19 ottobre 1982
mercoledì, 20 ottobre 1982
mercoledì, 20 ottobre 1982
giovedì, 21 ottobre 1982
giovedì, 21 ottobre 1982
mercoledì, 27 ottobre 1982
mercoledì, 10 novembre 1982
mercoledì, 10 novembre 1982
giovedì, 11 novembre 1982
martedì, 23 novembre 1982
mercoledì, 24 novembre 1982
giovedì, 25 novembre 1982
giovedì, 16 dicembre 1982
martedì, 21 dicembre 1982
martedì, 21 dicembre 1982
mercoledì, 12 gennaio 1983
mercoledì, 12 gennaio 1983
giovedì, 13 gennaio 1983
mercoledì, 19 gennaio 1983
mercoledì, 19 gennaio 1983
giovedì, 20 gennaio 1983
martedì, 25 gennaio 1983
mercoledì, 26 gennaio 1983
mercoledì, 26 gennaio 1983
giovedì, 27 gennaio 1983
mercoledì, 2 febbraio 1983
giovedì, 3 febbraio 1983
giovedì, 3 febbraio 1983
martedì, 8 febbraio 1983
mercoledì, 9 febbraio 1983
mercoledì, 9 febbraio 1983
giovedì, 10 febbraio 1983
giovedì, 17 febbraio 1983
mercoledì, 23 febbraio 1983
mercoledì, 23 febbraio 1983
giovedì, 24 febbraio 1983
mercoledì, 9 marzo 1983
mercoledì, 9 marzo 1983
giovedì, 10 marzo 1983
giovedì, 10 marzo 1983
mercoledì, 16 marzo 1983
mercoledì, 16 marzo 1983
giovedì, 17 marzo 1983
giovedì, 17 marzo 1983
mercoledì, 23 marzo 1983
mercoledì, 23 marzo 1983
venerdì, 25 marzo 1983
venerdì, 25 marzo 1983
martedì, 29 marzo 1983
martedì, 29 marzo 1983
mercoledì, 30 marzo 1983
mercoledì, 30 marzo 1983
martedì, 12 aprile 1983
martedì, 12 aprile 1983
mercoledì, 13 aprile 1983
giovedì, 14 aprile 1983
giovedì, 14 aprile 1983
martedì, 19 aprile 1983
mercoledì, 20 aprile 1983
mercoledì, 20 aprile 1983
giovedì, 21 aprile 1983
giovedì, 21 aprile 1983
mercoledì, 27 aprile 1983
mercoledì, 27 aprile 1983
giovedì, 28 aprile 1983
giovedì, 28 aprile 1983