Deputati
Alessandro Rubino
Nasce
a
Milano
(Lombardia)
il
20 maggio 1956
Licenza media superiore; imprenditore
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 02 maggio 1996 , con convalida del 04 dicembre 1996
Eletto
nel collegio di Seregno
(circoscrizione LOMBARDIA 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001