Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Ruberti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Ruberti
Nasce a Aversa (Caserta) il 24 gennaio 1927
Deceduto il 4 settembre 2000
laurea in ingegneria elettrica;docente uiniversitario, ordinario diteoria dei sistemi
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
54
Progetti di legge presentati
|
49
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
40
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (9)
Altro firmatario (31)
Hai trovato 40 risultati
pagina
2
di 3
XIII Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00174 presentata da PITTELLA GIOVANNI SAVERIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19970626
INTERPELLANZA 2/00584 presentata da PITTELLA GIOVANNI SAVERIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19970630
MOZIONE 1/00184 presentata da PEZZONI MARCO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970731
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01468 presentata da RANIERI UMBERTO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970915
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02858 presentata da PEZZONI MARCO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970915
MOZIONE 1/00191 presentata da RANIERI UMBERTO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970930
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12789 presentata da PEZZONI MARCO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970930
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14011 presentata da PEZZONI MARCO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19971124
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14012 presentata da PEZZONI MARCO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19971124
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14013 presentata da PEZZONI MARCO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19971124
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00038 presentata da RUBERTI ANTONIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19980421
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02685 presentata da BOVA DOMENICO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19980716
INTERPELLANZA 2/01310 presentata da OCCHIONERO LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19980724
INTERPELLANZA 2/01582 presentata da BOVA DOMENICO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990128
INTERPELLANZA 2/01716 presentata da CESETTI FABRIZIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990318
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1989
8
1990
16
1991
12
1992
10
1996
2
1997
2
1998
2
1999
2