Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Claudio Franci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Claudio Franci
Nasce a Castel Del Piano (Grosseto) il 2 dicembre 1956
Licenza media inferiore; dirigente azienda privata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
192
Progetti di legge presentati
|
54
Interventi
|
479
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (103)
Altro firmatario (376)
Hai trovato 479 risultati
pagina
2
di 32
XIV Legislatura della Repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01536/002 presentata da BANTI EGIDIO (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 25/09/2001
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01536/001 presentata da FRANCI CLAUDIO (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 25/09/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00249 presentata da BELLINI GIOVANNI (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 26/09/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00216 presentata da NANNICINI ROLANDO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 27/09/2001
INTERPELLANZA URGENTE 2/00115 presentata da PANATTONI GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 24/10/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01138 presentata da NIGRA ALBERTO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 24/10/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00339 presentata da RAVA LINO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 26/10/2001
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00043 presentata da BORRELLI LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 26/10/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00385 presentata da MARCORA LUCA (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 09/11/2001
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01876/039 presentata da FRANCI CLAUDIO (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 15/11/2001
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01820/001 presentata da FRANCI CLAUDIO (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 20/11/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00436 presentata da FRANCI CLAUDIO (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 28/11/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01500 presentata da MINNITI MARCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 28/11/2001
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00005 presentata da BORRELLI LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 11/12/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00491 presentata da VIGNI FABRIZIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 12/12/2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2001
19
2002
28
2003
34
2004
28
2005
9
2006
55
2007
19