Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gaetano Nastri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gaetano Nastri
Nasce a Boscoreale (Napoli) il 18 marzo 1968
Diploma di istituto tecnico industriale; Agente di assicurazione, Assicuratore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
340
Progetti di legge presentati
|
89
Interventi
|
861
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (427)
Altro firmatario (434)
Hai trovato 861 risultati
pagina
1
di 58
XVI Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00001 presentata da EVANGELISTI FABIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20080429
INTERPELLANZA URGENTE 2/00029 presentata da CARLUCCI GABRIELLA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080528
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00016 presentata da NIZZI SETTIMO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080528
MOZIONE 1/00008 presentata da POLLEDRI MASSIMO (LEGA NORD PADANIA) in data 20080529
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00298 presentata da NASTRI GAETANO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080610
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01094-A-R/003 presentata da NASTRI GAETANO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080610
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00012 presentata da NOLA CARLO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080616
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00126 presentata da MANCUSO GIANNI (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080618
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00015 presentata da FOGLIATO SEBASTIANO (LEGA NORD PADANIA) in data 20080618
MOZIONE 1/00018 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080630
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00521 presentata da NASTRI GAETANO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080702
MOZIONE 1/00024 presentata da SERVODIO GIUSEPPINA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080710
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00025 presentata da FOTI TOMMASO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080711
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/001 presentata da FAENZI MONICA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080722
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00773 presentata da NASTRI GAETANO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080723
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2008
18
2009
42
2010
53
2011
53
2012
15
2013
59
2014
33
2015
25
2016
26
2017
16