Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giacomo Baiamonte
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giacomo Baiamonte
Nasce a Palermo (Sicilia) il 31 dicembre 1938
Laurea in medicina e chirurgia; docente universitario
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
268
Progetti di legge presentati
|
95
Interventi
|
679
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (44)
Altro firmatario (635)
Hai trovato 679 risultati
pagina
2
di 46
XII Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00091 presentata da ARATA PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19950307
MOZIONE 1/00092 presentata da VASCON ANTONIETTA (FORZA ITALIA) in data 19950308
MOZIONE 1/00102 presentata da CANESI RICCARDO (PROG.FEDER.) in data 19950331
MOZIONE 1/00107 presentata da NOVELLI DIEGO (PROG.FEDER.) in data 19950405
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09846 presentata da OBERTI PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19950510
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10164 presentata da TRAPANI NICOLA (FORZA ITALIA) in data 19950519
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10284 presentata da LODOLO D'ORIA VITTORIO GIOVANNI (FORZA ITALIA) in data 19950524
INTERPELLANZA 2/00538 presentata da BAIAMONTE GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 19950613
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11101 presentata da CONTE GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19950620
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11246 presentata da STAJANO ERNESTO (MISTO) in data 19950622
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11490 presentata da LODOLO D'ORIA VITTORIO GIOVANNI (FORZA ITALIA) in data 19950628
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11523 presentata da MAMMOLA PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19950629
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11524 presentata da MAMMOLA PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19950629
MOZIONE 1/00146 presentata da BAMPO PAOLO (LEGA NORD) in data 19950704
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12050 presentata da BIONDI ALFREDO (FORZA ITALIA) in data 19950713
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1994
15
1995
19
1996
23
1997
26
1998
18
1999
27
2000
4
2001
23
2002
25
2003
17
2004
11
2005
5
2006
27
2007
26
2008
2