Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Bianchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Bianchi
Nasce a Sesto San Giovanni (Milano) il 19 agosto 1939
Laurea in scienze politiche; docente
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
207
Progetti di legge presentati
|
42
Interventi
|
440
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (50)
Altro firmatario (390)
Hai trovato 440 risultati
pagina
1
di 30
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00418 presentata da RIVERA GIOVANNI (MISTO) in data 19940505
INTERPELLANZA 2/00040 presentata da ANDREATTA BENIAMINO (PART.POP.ITAL.) in data 19940602
INTERPELLANZA 2/00061 presentata da ANDREATTA BENIAMINO (PART.POP.ITAL.) in data 19940617
INTERPELLANZA 2/00069 presentata da TANZARELLA SERGIO (PROG.FEDER.) in data 19940621
MOZIONE 1/00010 presentata da NOVELLI DIEGO (PROG.FEDER.) in data 19940623
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01803 presentata da LUCA' DOMENICO (PROG.FEDER.) in data 19940629
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01807 presentata da SODA ANTONIO (PROG.FEDER.) in data 19940629
INTERPELLANZA 2/00155 presentata da ANDREATTA BENIAMINO (PART.POP.ITAL.) in data 19940801
MOZIONE 1/00031 presentata da JERVOLINO RUSSO ROSA (PART.POP.ITAL.) in data 19941019
MOZIONE 1/00034 presentata da CALZOLAIO VALERIO (PROG.FEDER.) in data 19941020
INTERPELLANZA 2/00267 presentata da ANDREATTA BENIAMINO (PART.POP.ITAL.) in data 19941024
MOZIONE 1/00043 presentata da PEPE MARIO (PART.POP.ITAL.) in data 19941025
MOZIONE 1/00047 presentata da BERLINGUER LUIGI (PROG.FEDER.) in data 19941027
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05238 presentata da BARTOLICH ADRIA (PROG.FEDER.) in data 19941115
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05402 presentata da VIGNERI ADRIANA (PROG.FEDER.) in data 19941118
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
6
1995
7
1996
23
1997
11
1998
7
1999
7
2000
7
2001
19
2002
27
2003
42
2004
33
2005
18