Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Lumia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Lumia
Nasce a Termini Imerese (Palermo) il 28 giugno 1960
Diploma di maturita' scientifica; consulente, formatore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
677
Progetti di legge presentati
|
30
Interventi
|
1134
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (251)
Altro firmatario (883)
Hai trovato 1134 risultati
pagina
1
di 76
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00005 presentata da BERLINGUER LUIGI (PROG.FEDER.) in data 19940505
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00030 presentata da BERLINGUER LUIGI (PROG.FEDER.) in data 19940519
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00017 presentata da SALES ISAIA (PROG.FEDER.) in data 19940519
MOZIONE 1/00003 presentata da BERLINGUER LUIGI (PROG.FEDER.) in data 19940520
INTERPELLANZA 2/00020 presentata da OCCHETTO ACHILLE (PROG.FEDER.) in data 19940520
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00037 presentata da LUMIA GIUSEPPE (PROG.FEDER.) in data 19940520
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00904 presentata da SCERMINO FELICE (PROG.FEDER.) in data 19940525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00905 presentata da SCERMINO FELICE (PROG.FEDER.) in data 19940525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00051 presentata da SALES ISAIA (PROG.FEDER.) in data 19940601
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00052 presentata da SALES ISAIA (PROG.FEDER.) in data 19940601
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01132 presentata da LUMIA GIUSEPPE (PROG.FEDER.) in data 19940602
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01141 presentata da LUMIA GIUSEPPE (PROG.FEDER.) in data 19940602
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00067 presentata da SALES ISAIA (PROG.FEDER.) in data 19940614
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01394 presentata da TANZARELLA SERGIO (PROG.FEDER.) in data 19940615
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01395 presentata da TANZARELLA SERGIO (PROG.FEDER.) in data 19940615
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
40
1995
90
1996
130
1997
63
1998
23
1999
29
2000
14
2001
70
2002
55
2003
45
2004
37
2005
12
2006
55
2007
14