Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Gastaldi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Gastaldi
Nasce a Canneto Pavese (Pavia) il 19 gennaio 1939
Laurea in economia e commercio; dirigente azienda privata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
112
Progetti di legge presentati
|
24
Interventi
|
164
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (18)
Altro firmatario (146)
Hai trovato 164 risultati
pagina
1
di 11
XIII Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00010 presentata da FRATTINI FRANCO (FORZA ITALIA) in data 19960625
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02471 presentata da POSSA GUIDO (FORZA ITALIA) in data 19960725
INTERPELLANZA 2/00232 presentata da BERLUSCONI SILVIO (FORZA ITALIA) in data 19961015
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00433 presentata da SAVARESE ENZO (FORZA ITALIA) in data 19961107
MOZIONE 1/00070 presentata da BUTTIGLIONE ROCCO (CCD-CDU) in data 19961221
MOZIONE 1/00111 presentata da LEMBO ALBERTO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970305
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00183 presentata da NESI NERIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970306
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00014 presentata da NESI NERIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970312
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/2934/001 presentata da RIVOLTA DARIO (FORZA ITALIA) in data 19970318
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/2934/008 presentata da NOCERA LUIGI (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19970318
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/2934/009 presentata da RUBINO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19970318
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00205 presentata da RUBINO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19970403
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09081 presentata da MASIERO MARIO (FORZA ITALIA) in data 19970409
MOZIONE 1/00145 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19970417
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01099 presentata da MAMMOLA PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19970514
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
23
1997
22
1998
14
1999
12
2000
1
2001
7
2002
9
2003
14
2004
7
2005
3