Deputati
Pier Ferdinando Casini
Nasce
a
Bologna
il
3 dicembre 1955
Laurea in giurisprudenza; dirigente d'azienda
X Legislatura della Repubblica italiana (02.07.1987 - 22.04.1992)
- Elezioni di domenica 14 giugno 1987 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 25 giugno 1987 , con convalida del 13 gennaio 1988
Eletto
nella circoscrizione BOLOGNA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 22 aprile 1992