Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvestre Saverio Liotta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvio Liotta
(Silvestre Saverio Liotta)
Nasce a Cremona (Lombardia) il 9 ottobre 1935
Laurea in giurisprudenza; pensionato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
231
Progetti di legge presentati
|
76
Interventi
|
191
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (20)
Altro firmatario (171)
Hai trovato 191 risultati
pagina
2
di 13
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00430 presentata da LIOTTA SILVESTRE SAVERIO (FORZA ITALIA) in data 19950209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00439 presentata da FLORESTA ILARIO FERRUCCIO (FORZA ITALIA) in data 19950215
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00220 presentata da PINTO MARIA GABRIELLA (FORZA ITALIA) in data 19950220
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00483 presentata da LIOTTA SILVESTRE SAVERIO (FORZA ITALIA) in data 19950313
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09085 presentata da MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA) in data 19950404
MOZIONE 1/00107 presentata da NOVELLI DIEGO (PROG.FEDER.) in data 19950405
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00579 presentata da SIGONA ATTILIO (FORZA ITALIA) in data 19950530
INTERPELLANZA 2/00615 presentata da LATRONICO FEDE (FED.LIB.DEM) in data 19950726
MOZIONE 1/00165 presentata da VITO ELIO (FORZA ITALIA) in data 19950912
MOZIONE 1/00177 presentata da TRAPANI NICOLA (FORZA ITALIA) in data 19950928
INTERPELLANZA 2/00674 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19951004
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00740 presentata da DOTTI VITTORIO (FORZA ITALIA) in data 19951006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14518 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19951010
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/3075/001 presentata da MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO (LEGA NORD) in data 19951012
MOZIONE 1/00188 presentata da GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 19951017
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
9
1995
20
1996
23
1997
15
1998
12
1999
40
2000
10
2001
34
2002
17
2003
30
2004
13
2005
8