Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gianfranco Fini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gianfranco Fini
Nasce a Bologna (Emilia-Romagna) il 3 gennaio 1952
Laurea in pedagogia; Giornalista
Presidente della Camera
Legislatura XVI della Repubblica italiana
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
456
Progetti di legge presentati
|
1060
Atti di indirizzo e controllo
|
1576
Interventi
|
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1983
39
1984
28
1985
11
1986
11
1987
44
1988
16
1989
12
1990
20
1991
14
1992
76
1993
9
1994
52
1995
15
1996
36
1997
16
1998
3
1999
21
2000
10
2001
1
2002
2
2003
2
2004
3
2005
1
2006
6
2007
8