Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
III Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRATICO CRISTIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Dal 18 giugno 1958 al 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 aprile 1960 al 30 dicembre 1960
Aderisce
Giuseppe Babbi
Presidente
Luigi Gui
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vicepresidenti
Giuseppe Codacci Pisanelli
dal 18.06.1958 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Battista Migliori
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membri del c.d.
Margherita Bontade
dal 18.06.1958 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Aurelio Curti
dal 18.06.1958 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Roberto Lucifredi
dal 18.06.1958 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ferdinando Truzzi
dal 18.06.1958 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Amos Zanibelli
dal 18.06.1958 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Lorenzo Biasutti
dal 18.06.1958 al 01.01.1962
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Maria Bettiol
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Bima
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Martinelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Lorenzo Natali
dal 01.01.1959 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Adolfo Sarti
dal 01.01.1959 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gabriele Semeraro
dal 01.01.1959 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Michele Troisi
dal 01.01.1959 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 26.10.1961
Luciano Radi
dal 01.01.1959 al 31.12.1962
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alessandro Butte'
dal 01.01.1959 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Carlo Repossi
dal 01.01.1959 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Restivo
dal 01.01.1959 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Belotti
dal 01.01.1960 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Vetrone
dal 01.01.1960 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Berry
dal 01.01.1960 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Danilo de' Cocci
dal 01.01.1960 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Elkan
dal 01.01.1960 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Flaminio Piccoli
dal 01.01.1960 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Raffaello Russo Spena
dal 01.01.1960 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Faustino Zugno
dal 01.01.1960 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vicesegretario
Carlo Scarascia Mugnozza
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Segretario
Elisabetta (Elsa) Conci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
altri membri
Luigi Durand De La Penne
dal 18.06.1958 al 21.02.1961
Giorgio La Pira
dal 18.06.1958 al 18.04.1961
Antonio Maxia
dal 18.06.1958 al 15.04.1962
Antonio Segni
dal 18.06.1958 al 05.05.1962
Dino Penazzato
dal 18.06.1958 al 15.06.1962
Fernando Tambroni Armaroli
dal 18.06.1958 al 18.02.1963
Carmine De Martino
dal 18.06.1958 al 29.03.1963
Matteo Agosta
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Franco Aimi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Salvatore Aldisio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Pio Alessandrini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Aldo Amadeo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alfredo Amatucci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Amodio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giulio Andreotti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Samuele Andreucci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Dario Antoniozzi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Arnaldo Armani
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Baldassare Armato
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Armosino
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Pierino Azimonti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Quirico Baccelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Maria Badaloni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vinicio Baldelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Carlo Baldi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Elio Ballesi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Barbaccia
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Paolo Barbi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Cesare Baroni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Attilio Bartole
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giulio Battistini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alcide Berloffa
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Bersani
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Pierantonino Berte'
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Nullo Biaggi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Loris Biagioni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Fortunato Bianchi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gerardo Bianchi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Fausto Bisantis
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Mario Boidi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Bartolomeo Bolla
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giacomo Bologna
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Paolo Bonomi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Quirino Borin
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Bovetti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Uberto Breganze
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Brusasca
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Brunetto Bucciarelli Ducci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Pietro Buffone
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Primo Buzzetti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Carlo Buzzi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Italo Giulio Caiati
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Caiazza
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ettore Calvi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alessandro Canestrari
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Renato Cappugi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Antonio Carcaterra
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vittorino Carra
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vincenzo Casati
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gennaro Cassiani
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Edgardo Castelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Albertino Castellucci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Onorio Cengarle
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Ceravolo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alfonso Cerreti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vittorio Cervone
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Marcello Chiatante
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Carlo Cibotto
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Maria Cocco
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Domenico Colasanto
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Aurelio Colleoni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Arnaldo Colleselli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Emilio Colombo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vittorino Colombo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giacomo Corona
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Cortese
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Cossiga
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Cotellessa
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ferdinando d'Ambrosio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Bernardo d'Arezzo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Maria Pia Dal Canton
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luciano Dal Falco
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Antonino Dante
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Michele De Capua
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Donato Mario De Leonardis
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Beniamino De Maria
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Fernando De Marzi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gustavo De Meo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Dino Del Bo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ernesto Del Giudice
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Umberto Delle Fave
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Natalino Di Giannantonio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gaetano Di Leo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Maria Dominedo'
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Carlo Donat Cattin
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Dosi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Ermini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Augusto Fanelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Amintore Fanfani
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Domenico Ferrara
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Ferrari
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Ferrari Aggradi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Salvatore Foderaro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alberto Folchi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Arnaldo Forlani
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Matteo Fornale
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Fracassi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Franceschini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Renzo Franzo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Frunzio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Leandro Fusaro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vincenzo Gagliardi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Michele Galli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Remo Gaspari
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Eugenio Gatto
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Erisia Gennai Tonietti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Gerbino
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Pietro Germani
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Giglia
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Gioia
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Salvatore Angelo Gitti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Guido Gonella
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ermanno Gorrieri
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Angela Gotelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Dante Graziosi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Filippo Guerrieri
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Emanuele Guerrieri
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Antonino Gullotti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Renzo Helfer
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Attilio Iozzelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Lorenzo Isgro'
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Maria De Unterrichter Jervolino
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Girolamo La Penna
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Domenico Larussa
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vito Lattanzio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Raffaele Leone
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Leone
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Dino Limoni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Lombardi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ruggero Lombardi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Tarcisio Longoni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Primo Lucchesi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Domenico Magri'
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Franco Malfatti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Salvatore Mannironi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Pasquale Marconi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Marenghi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Michele Marotta
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vincenzo Marotta
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Michele Martina
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Edoardo Martino
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Bernardo Mattarella
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gino Mattarelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Crescenzo Mazza
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Claudio Merenda
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Filippo Micheli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Riccardo Misasi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vittorino Monte
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Lodovico Montini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Aldo Moro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Napolitano
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Andrea Negrari
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Zaccaria Negroni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Guglielmo Nucci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Edoardo Origlia
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giulio Pastore
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Narciso Franco Patrini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Agostino Pavan
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Pedini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Pella
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Erminio Pennacchini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Valentino Perdona'
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Petrucci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mariano Pintus
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Battista Pitzalis
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Roberto Prearo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ernesto Pucci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vittorio Pugliese
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Renato Quintieri
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Leandro Rampa
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Rapelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Reale
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Raffaele Resta
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Stefano Riccio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Camillo Ripamonti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ercole Rocchetti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Romanato
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Bartolomeo Romano
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Enrico Roselli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Leopoldo Rubinacci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mariano Rumor
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vincenzo Russo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Carlo Russo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Armando Sabatini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Angelo Salizzoni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Raffaello Salutari
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Remo Sammartino
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vincenzo Sangalli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Domenico Sartor
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Emanuela Savio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Battista Scaglia
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Oscar Luigi Scalfaro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vito Scalia
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vincenzo Scarlato
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Scelba
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Primo Schiavon
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Guglielmo Schiratti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Narciso Sciolis
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giacomo Sedati
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Marcello Simonacci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Sinesio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Sodano
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Tommaso Sorgi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Enrico Nicola Spadola
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Spataro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ferdinando Storchi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Bruno Storti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Fiorentino Sullo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Michele Tantalo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Emilio Paolo Taviani
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Terragni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Corrado Terranova
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alfonso Tesauro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vittoria Titomanlio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Togni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giulio Bruno Togni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Toros
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Renato Tozzi Condivi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Turnaturi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Valiante
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Athos Valsecchi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Vedovato
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Veronesi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ambrogio Viale
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Rodolfo Vicentini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ruggero Villa
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Sebastiano Vincelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Arturo Viviani
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Calogero Volpe
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Benigno Zaccagnini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Enrico Alba
dal 08.10.1959 al 15.05.1963
Silvio Mello Grand
dal 11.02.1960 al 15.05.1963
Giuseppe Babbi
dal 06.04.1960 al 15.05.1963
Storia
Composizione storica
18.06.1958
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 14 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Vicesegretario
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 273 membri
01.01.1959
Vengono eletti 8 deputati alla carica di Membro del c.d.
13.08.1959
Cessa 1 membro
08.10.1959
Aderisce 1 membro
31.12.1959
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 5
01.01.1960
Vengono eletti 8 deputati alla carica di Membro del c.d.
06.02.1960
Cessa 1 membro
11.02.1960
Aderisce 1 membro
04.04.1960
Cessa 1 membro
06.04.1960
Aderisce 1 membro
31.12.1960
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 10
01.01.1961
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
21.02.1961
Cessa 1 membro
18.04.1961
Cessa 1 membro
21.04.1961
Aderisce 1 membro
26.10.1961
Cessa 1 membro
28.10.1961
Aderisce 1 membro
31.12.1961
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
01.01.1962
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario amm.
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
24.01.1962
Aderisce 1 membro
02.03.1962
Aderisce 1 membro
12.04.1962
Aderiscono 2 membri
15.04.1962
Cessa 1 membro
30.04.1962
Aderisce 1 membro
05.05.1962
Cessa 1 membro
16.05.1962
Aderisce 1 membro
15.06.1962
Cessa 1 membro
19.06.1962
Aderisce 1 membro
12.12.1962
Aderisce 1 membro
31.12.1962
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicesegretario
Il Presidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 2
1 Vicesegretario lascia l'incarico
18.02.1963
Cessa 1 membro
29.03.1963
Cessa 1 membro