Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IX Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRAZIA CRISTIANA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del IX Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 24 luglio 1985 al 28 agosto 1985
Cessa
Renato Dell'Andro
Aderisce
Natale Pisicchio
Presidente
Virginio Rognoni
dal 19.07.1983 al 01.08.1986
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vicepres. vicario
Tarcisio Gitti
dal 14.10.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vicepresidenti
Silvestro Ferrari
dal 14.10.1983 al 05.12.1985
Membro dal 12.07.1983 al 29.08.1986
Mariotto Segni
dal 14.10.1983 al 05.12.1985
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Nino Cristofori
dal 14.10.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Segretari
Raffaele Russo
dal 14.10.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Ferdinando Russo
dal 14.10.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Zuech
dal 14.10.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Segretario amm.
Carlo Sangalli
dal 14.10.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
altri membri
Renato Dell'Andro
dal 12.07.1983 al 24.07.1985
Nicola Monfredi
dal 12.07.1983 al 29.08.1985
Lodovico Ligato
dal 12.07.1983 al 13.01.1986
Piergiorgio Bressani
dal 12.07.1983 al 15.01.1986
Paolo Enrico Moro
dal 12.07.1983 al 15.09.1986
Roberto Mazzotta
dal 12.07.1983 al 03.03.1987
Alberto Aiardi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Domenico Amalfitano
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Beniamino Andreatta
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Andreoli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Andreoni
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giulio Andreotti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Piero Angelini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Tina Anselmi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Baldassare Armato
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Lino Armellin
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vitale Artese
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Astone
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gianfranco Astori
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giacomo Augello
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Azzaro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luciano Azzolini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Nello Balestracci
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Piero Angelo Balzardi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Moreno Bambi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Italo Becchetti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Guido Bernardi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Fortunato Bianchi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vincenzo Bianchi Di Lavagna
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Carlo Bianchini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gerardo Bianco
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Tommaso Bisagno
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Guido Bodrato
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gilberto Bonalumi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Andrea Bonetti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Franco Bonferroni
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Angelo Bonfiglio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Andrea Borri
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Andrea Borruso
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Franco Bortolani
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Manfredi Bosco
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Bruno Bosco
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Botta
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Italo Briccola
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Beniamino Brocca
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco Bruni
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mauro Bubbico
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Paolo Cabras
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Paolo Caccia
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco Cafarelli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mario Campagnoli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Rodolfo Carelli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Natale Carlotto
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Caroli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Carrus
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco Casati
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Carlo Casini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Pier Ferdinando Casini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco Cattanei
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Paola Cavigliasso
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Adriano Ciaffi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Bartolomeo Ciccardini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Paolo Cirino Pomicino
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Severino Citaristi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Cobellis
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Emilio Colombo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Sergio Coloni
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Alfredo Comis
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Felice Contu
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Marino Corder
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Umberto Corsi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mario d'Acquisto
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Florindo d'Aimmo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mario Dal Castello
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Antonio Dal Maso
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Clelio Darida
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Ciriaco De Mita
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Degennaro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Paolo Del Mese
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonino Drago
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luciano Falcier
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luciano Faraguti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Franco Fausti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mario Fioret
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Publio Fiori
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Angelo Fontana
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Arnaldo Forlani
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Fornasari
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Franco Foschi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luigi Foti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Carlo Fracanzani
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Roberto Franchi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Galloni
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mariapia Garavaglia
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Gargani
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Alberto Garocchio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Remo Gaspari
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonio Gava
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luigi Gioia
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Goria
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Ugo Grippo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonino Gullotti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mauro Ianniello
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Girolamo La Penna
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vincenzo La Russa
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Pasquale Lamorte
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vito Lattanzio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Pino Leccisi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Silvio Lega
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Concetto Lo Bello
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Arcangelo Lobianco
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonino Lombardo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Pino Lucchesi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco Lussignoli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Franco Malfatti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Piergiovanni Malvestio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vincenzo Mancini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Manfredo Manfredi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Calogero Mannino
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mino Martinazzoli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mario Clemente Mastella
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonio Matarrese
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Sergio Mattarella
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Salvatore Meleleo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luigi Memmi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gioacchino Meneghetti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Carmine Mensorio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco Merloni
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Carlo Merolli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Filippo Micheli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Riccardo Misasi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Mongiello
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gianpaolo Mora
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vito Napoli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Anna Nenna d'Antonio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Benedetto Vincenzo Nicotra
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Anna Maria Nucci Mauro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Dante Oreste Orsenigo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Bruno Orsini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gianfranco Orsini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Ettore Paganelli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Filippo Maria Pandolfi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Valentino Pasqualin
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Renzo Patria
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gianmario Pellizzari
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonino Perrone
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Pasquale Perugini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Angelo Picano
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Flaminio Piccoli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Matteo Piredda
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Beppe Pisanu
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Claudio Pontello
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Costante Portatadino
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Carmelo Pujia
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Calogero Pumilia
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Nicola Quarta
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco Quattrone
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Quieti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Battista Rabino
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luciano Radi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Renato Ravasio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luciano Rebulla
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Romeo Ricciuti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luciano Righi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luigi Rinaldi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Rolando Rocchi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gianfranco Rocelli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giacomo Rosini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Stefano Rossattini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Alberto Rossi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luigi Rossi Di Montelera
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Attilio Ruffini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vincenzo Russo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Russo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Nicola Sanese
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giorgio Santuz
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Angelo Sanza
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Saretta
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Adolfo Sarti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gastone Savio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Alessandro Scaiola
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Oscar Luigi Scalfaro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Guglielmo Scarlato
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vincenzo Scotti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Carlo Senaldi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuliano Silvestri
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Sinesio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Pietro Soddu
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vincenzo Sorice
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Bruno Stegagnini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Fiorentino Sullo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonio Tancredi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mario Tassone
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Nadir Tedeschi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giancarlo Tesini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Salvatore Urso
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mario Usellini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonio Ventre
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Nicola Vernola
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Bruno Vincenzi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Michele Viscardi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vincenzo Viti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Zamberletti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Bruno Zambon
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Amedeo Zampieri
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonino Zaniboni
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Zarro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Michele Zolla
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Pietro Zoppi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuliano Zoso
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Zurlo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giancarlo Abete
dal 09.08.1983 al 01.07.1987
Raffaello Rubino
dal 18.01.1984 al 01.07.1987
Bruno Vecchiarelli
dal 18.01.1984 al 01.07.1987
Bruno Ferrari
dal 16.02.1984 al 01.07.1987
Salvatore Genova
dal 31.05.1985 al 01.07.1987
Silvia Costa
dal 19.06.1985 al 01.07.1987
Natale Pisicchio
dal 24.07.1985 al 01.07.1987
Storia
Composizione storica
12.07.1983
Aderiscono 224 membri
19.07.1983
Viene eletto il Presidente
09.08.1983
Aderisce 1 membro
14.10.1983
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
Viene eletto 1 Segretario amm.
21.12.1983
Cessa 1 membro
07.01.1984
Cessa 1 membro
18.01.1984
Aderiscono 2 membri
06.02.1984
Cessa 1 membro
16.02.1984
Aderisce 1 membro
31.05.1985
Aderisce 1 membro
19.06.1985
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
24.07.1985
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
29.08.1985
Cessa 1 membro
25.09.1985
Aderisce 1 membro
05.12.1985
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
13.01.1986
Cessa 1 membro
15.01.1986
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
16.01.1986
Aderisce 1 membro
01.08.1986
Il Presidente lascia l'incarico
29.08.1986
Cessa 1 membro
15.09.1986
Cessa 1 membro
18.09.1986
Aderiscono 2 membri
08.10.1986
Viene eletto il Presidente
03.03.1987
Cessa 1 membro
10.03.1987
Aderisce 1 membro