Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/ RINNOVAMENTO ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
RINNOVAMENTO ITALIANO
Dal 15 maggio 1996 al 11 febbraio 1999
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 dicembre 1999 al 28 maggio 2001
Lascia l'incarico
VicePresidente
Bonaventura Lamacchia
Vicepresidenti
Giovanni Crema
dal 29.05.1996 al 29.05.2001
Luciana Sbarbati Carletti
dal 20.11.1996 al 29.05.2001
Bonaventura Lamacchia
dal 02.11.1998 al 13.12.1999
Altri membri
Storia
Composizione storica
15.05.1996
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 26 membri
29.05.1996
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario
20.11.1996
Viene eletto 1 Vicepresidente
19.12.1996
Cessa 1 membro
21.12.1996
Il Presidente lascia l'incarico
Cessano 11 membri
22.12.1996
Viene eletto il Presidente
29.01.1997
Aderiscono 4 membri
03.02.1997
Aderiscono 2 membri
28.02.1997
Aderisce 1 membro
01.02.1998
Aderisce 1 membro
17.03.1998
Aderisce 1 membro
22.10.1998
Cessa 1 membro
02.11.1998
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
16.12.1998
Cessa 1 membro
20.12.1998
Il Presidente lascia l'incarico
Cessano 3 membri
11.01.1999
1 Segretario lascia l'incarico
Cessano 3 membri
1 Tesoriere lascia l'incarico
Cessano 15 membri
13.12.1999
1 Vicepresidente lascia l'incarico
29.05.2001