Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
RINNOVAMENTO ITALIANO
Dal 15 maggio 1996 al 11 febbraio 1999
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 gennaio 1999 al 10 febbraio 1999
-
-
Paolo Ricciotti
-
dal 29.05.1996 al 11.02.1999
Membro
dal 15.05.1996 al 11.02.1999