Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
RINNOVAMENTO ITALIANO
Dal 15 maggio 1996 al 11 febbraio 1999
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 febbraio 1999 al 12 dicembre 1999
-
Cessano
-
Natale d'Amico,
Lamberto Dini,
Augusto Fantozzi,
Bonaventura Lamacchia,
Antonino Mangiacavallo,
Pierluigi Petrini,
Paolo Ricciotti,
Giovanni Rivera,
Ernesto Stajano,
Lucio Testa,
Tiziano Treu,
Stefano Bastianoni,
Marianna Li Calzi,
Irene Pivetti,
Gianfranco Saraca
-
-
Paolo Ricciotti
-
dal 29.05.1996 al 11.02.1999
Membro
dal 15.05.1996 al 11.02.1999