Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
RINNOVAMENTO ITALIANO
Dal 15 maggio 1996 al 11 febbraio 1999
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 maggio 1996 al 28 maggio 1996
-
Aderiscono
-
Andrea Guarino,
Giuseppe Albertini,
Giuseppe Bicocchi,
Enrico Boselli,
Aldo Brancati,
Enzo Ceremigna,
Giovanni Crema,
Leone Delfino,
Sergio Fumagalli,
Diego Masi,
Elisa Pozza Tasca,
Roberto Villetti,
Paolo Manca,
Gianni Marongiu,
Gianantonio Mazzocchin,
Natale d'Amico,
Lamberto Dini,
Augusto Fantozzi,
Bonaventura Lamacchia,
Antonino Mangiacavallo,
Pierluigi Petrini,
Paolo Ricciotti,
Giovanni Rivera,
Ernesto Stajano,
Lucio Testa,
Tiziano Treu
-
-
Diego Masi
-
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Membro
dal 15.05.1996 al 21.12.1996