Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
RINNOVAMENTO ITALIANO
Dal 15 maggio 1996 al 11 febbraio 1999
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 febbraio 1997 al 31 gennaio 1998
-
-
Paolo Manca
-
dal 22.12.1996 al 20.12.1998
Membro
dal 15.05.1996 al 20.12.1998
-
-
Natale d'Amico
-
dal 29.05.1996 al 02.11.1998
Membro
dal 15.05.1996 al 11.02.1999
-
-
Paolo Ricciotti
-
dal 29.05.1996 al 11.02.1999
Membro
dal 15.05.1996 al 11.02.1999