Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
RINNOVAMENTO ITALIANO
Dal 15 maggio 1996 al 11 febbraio 1999
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 febbraio 1998 al 16 marzo 1998
-
-
Paolo Manca
-
dal 22.12.1996 al 20.12.1998
Membro
dal 15.05.1996 al 20.12.1998
-
-
Natale d'Amico
-
dal 29.05.1996 al 02.11.1998
Membro
dal 15.05.1996 al 11.02.1999
-
-
Paolo Ricciotti
-
dal 29.05.1996 al 11.02.1999
Membro
dal 15.05.1996 al 11.02.1999