Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
RINNOVAMENTO ITALIANO
Dal 15 maggio 1996 al 11 febbraio 1999
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 maggio 1996 al 19 novembre 1996
-
-
Diego Masi
-
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Membro
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
-
-
Natale d'Amico
-
dal 29.05.1996 al 02.11.1998
Membro
dal 15.05.1996 al 11.02.1999
-
-
Giovanni Crema
-
dal 29.05.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
-
-
Paolo Ricciotti
-
dal 29.05.1996 al 11.02.1999
Membro
dal 15.05.1996 al 11.02.1999