Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alessandro Zan
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alessandro Zan
Nasce a Padova il 4 ottobre 1973
Laurea in ingegneria delle telecomunicazioni; Ingegnere delle telecomunicazioni
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
173
Progetti di legge presentati
|
140
Interventi
|
711
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (131)
Altro firmatario (580)
Hai trovato 711 risultati
pagina
1
di 48
XVII Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00002 presentata da VENDOLA NICHI (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 15/03/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00020 presentata da ZAN ALESSANDRO (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 15/03/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00050 presentata da ZACCAGNINI ADRIANO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 15/03/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00126 presentata da ZAN ALESSANDRO (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 02/04/2013
MOZIONE 1/00015 presentata da CENNI SUSANNA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 09/04/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00173 presentata da ZAN ALESSANDRO (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 09/04/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00226 presentata da PIRAS MICHELE (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 16/04/2013
INTERPELLANZA 2/00029 presentata da LACQUANITI LUIGI (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 29/04/2013
MOZIONE 1/00029 presentata da FAVA CLAUDIO (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 06/05/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00356 presentata da PIAZZONI ILEANA CATHIA (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 06/05/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00360 presentata da MARCON GIULIO (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 06/05/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00366 presentata da LACQUANITI LUIGI (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 06/05/2013
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00004 presentata da MIGLIORE GENNARO (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 07/05/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00416 presentata da ZAN ALESSANDRO (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 14/05/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00420 presentata da ZAN ALESSANDRO (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 14/05/2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
40
2014
25
2015
21
2016
8
2017
28
2018
26
2019
9
2020
5
2021
5
2022
6